Adresse
c/o Sterki Bau AG
Gibelinstrasse 27
4500 Solothurn
Renseignements sur Sterki Bau Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sterki Bau Holding AG
- Sterki Bau Holding AG avec son siège à Solothurn est actif. Sterki Bau Holding AG est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise Sterki Bau Holding AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 27.01.2010.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 24.05.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-115.387.079.
- À la même adresse comme Sterki Bau Holding AG il sont inscrits 18 autres entreprises actives Cela comprend: BaSys Distribution AG, BaSys Holding AG, CM Ackermann GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.01.2010
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Solothurn
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.008.926-9
IDE/TVA
CHE-115.387.079
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Kauf, Halten, Verwalten und Verkauf von Beteiligungen. Kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern, ferner Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und überhaupt alle Geschäfte tätigen, die mit dem Zweck der Gesellschaft zusammenhängen oder diesen zu fördern geeignet sind.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sterki Bau Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006039092, Registre du commerce Soleure, (241)
Sterki Bau Holding AG, in Solothurn, CHE-115.387.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2022, Publ. 1005469871).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterki, Philipp, von Günsberg, in Günsberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sterki, Daniel, von Günsberg, in Oetwil an der Limmat, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005469871, Registre du commerce Soleure, (241)
Sterki Bau Holding AG, in Solothurn, CHE-115.387.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2021, Publ. 1005218878).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sterki, Guido, von Günsberg, in Günsberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sterki, Daniel, von Günsberg, in Oetwil an der Limmat, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sterki, Philipp, von Günsberg, in Günsberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005218878, Registre du commerce Soleure, (241)
Sterki Bau Holding AG, in Solothurn, CHE-115.387.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004928151).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "G. Sterki Holding AG", in Solothurn (CHE-115.385.471), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 3'014'464.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'593.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre im gleichen Verhältnis sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.