Filiales (1)
Renseignements sur Steiner Immobilien Management AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Steiner Immobilien Management AG
- Steiner Immobilien Management AG est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Zürich.
- La direction se compose de 3 personnes. L'entreprise a été fondée le 23.02.1959.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 07.02.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Steiner Immobilien Management AG.
- Entreprises avec la même adresse comme Steiner Immobilien Management AG: Hans und Hanspeter Steiner, Inhaber Hanspeter Steiner, Immobilien - Aktiengesellschaft Oerlikon, terra noa GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.02.1959
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.926.076-6
IDE/TVA
CHE-107.832.048
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erwerben, Halten, Veräussern, Vermitteln, Entwickeln, Überbauen, Verwalten, Bewirtschaften, Vermieten und Verpachten von Liegenschaften, Erbringen aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere Beratungen; Projektieren und Ausführen von Neu- und Umbauten aller Art. Die Gesellschaft kann im übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Strässle Treuhand AG | Zürich | 09.08.2013 | 26.12.2018 | |
Rau Consulting und Wirtschaftsprüfung | Kloten | 20.06.2005 | 08.08.2013 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 19.06.2005 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Terra-Conta AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Steiner Immobilien Management AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005954587, Registre du commerce Zurich, (20)
Steiner Immobilien Management AG, in Zürich, CHE-107.832.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.2022, Publ. 1005602093).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Zürich und Rieden, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Steiner, Andrea Sarah, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005602093, Registre du commerce Zurich, (20)
Steiner Immobilien Management AG, in Zürich, CHE-107.832.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2022, Publ. 1005549193).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Christoph Mathias, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Zürich und Rieden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005549193, Registre du commerce Zurich, (20)
Steiner Immobilien Management AG, in Zürich, CHE-107.832.048, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 27.12.2018, Publ. 1004530449).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steiner, Hans-Peter, von Zürich und Rieden, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Marco, von Zürich und Rieden, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.