Renseignements sur Stefan Marty AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stefan Marty AG
- Stefan Marty AG est une Société anonyme basée à Altendorf. Stefan Marty AG appartient au secteur «Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois» et est actuellement actif.
- l y a une personne active inscrite dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 26.06.2009. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.265.250.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.10.1976
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Altendorf
Registre du commerce
SZ
Numéro au registre du commerce
CH-130.0.002.763-4
IDE/TVA
CHE-107.265.250
Secteur
Charpenterie, couverture tuiles et construction en bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb eines Dachdeckergeschäftes, Fassaden- und Holzbau; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen vornehmen und Garantien und Bürgschaften eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Holdener Markus AG
- Marty Stefan AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stefan Marty AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5092346, Registre du commerce Schwyz, (130)
Stefan Marty AG, in Altendorf, CH-130.0.002.763-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 06.08.1996, S. 4684).
Statutenänderung:
27.05.2009.
Zweck neu:
Betrieb eines Dachdeckergeschäftes, Fassaden- und Holzbau;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten sowie Finanzierungen vornehmen und Garantien und Bürgschaften eingehen.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre durch Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.5.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Halbheer, Walter, von Wald ZH, in Mollis, Revisionsstelle.
Registre du commerce Schwyz, (130)
Markus Holdener AG, in Altendorf, Betrieb eines Dachdeckergeschäftes usw. (SHAB Nr.74 vom 18.4.1994, S.2068).
Statutenänderung:
Anpassung neues Aktienrecht 5.7.1996.
Firma nun:
Stefan Marty AG. Das Aktienkapital von Fr.50000 ist nun voll liberiert. Wegfall der seinerzeitigen Sachübernahmebestimmungen. Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig.
Revisionsstelle:
Walter Halbheer, von Wald ZH, in Mollis.
Registre du commerce Schwyz, (130)
Markus Holdener AG, in Altendorf , Betrieb eines Dachdeckergeschäftes usw. (SHAB Nr.253 vom 28.10.1976, S.3064).
Domizil neu:
Etzelstrasse 43, 8852 Altendorf.
Ausgeschiedene Person und erloschene Unterschrift:
Markus Holdener-Reber, einziges Mitglied des Verwaltungsrats.
Neu einziges Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift:
Stefan Marty, von und in Altendorf.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.