Renseignements sur STARK Esports Switzerland AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de STARK Esports Switzerland AG
- STARK Esports Switzerland AG est active dans le secteur «Service concernant conseil aux entreprises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Langenthal.
- La direction de l’entreprise STARK Esports Switzerland AG est composée de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.09.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise STARK Esports Switzerland AG est le suivant : CHE-470.211.136.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
21.02.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Langenthal
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-241.3.017.585-4
IDE/TVA
CHE-470.211.136
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung, Marketing, Event Produktionen, Softwareentwicklung, Ausbildung und Beratung von Individuen sowie Outsourcing. Kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- skilled ag
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour STARK Esports Switzerland AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006137496, Registre du commerce Berne, (36)
STARK Esports Switzerland AG, in Langenthal, CHE-470.211.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 19.08.2024, Publ. 1006109036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Limacher, Alina, von Schüpfheim, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006109036, Registre du commerce Berne, (36)
STARK Esports Switzerland AG, in Langenthal, CHE-470.211.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2022, Publ. 1005442958).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bieri, Michael, von Schangnau, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005442958, Registre du commerce Berne, (36)
STARK Esports Switzerland AG, bisher in Biberist, CHE-470.211.136, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2020, Publ. 1004862229).
Statutenänderung:
28.02.2022.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Marktgasse 39, 4900 Langenthal.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss, Martin, von Wynigen, in Ermatingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bussnang];
Bieri, Michael, von Schangnau, in Langenthal, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Roggwil BE];
Limacher, Alina, von Schüpfheim, in Lotzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.