Renseignements sur Stahl und Traumfabrik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Stahl und Traumfabrik AG
- Stahl und Traumfabrik AG a son siège social à Schlieren et est actif. Elle opère dans le domaine «Production du produits métalliques».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 02.07.2020.
- L'IDI d'entreprise est CHE-108.480.319.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.09.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Schlieren
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.007.752-9
IDE/TVA
CHE-108.480.319
Secteur
Production du produits métalliques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Konzeption und Ausführung von Produktionsaufträgen insbesondere Bühnen- und Dekorbau und im speziellen Verarbeitung und Herstellung von Stahlproduktion sowie Import, Export und Handel mit Waren aller Art; kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Imboden und Partner Treuhand AG | Zürich | 02.07.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Stahl und Traumfabrik
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Stahl und Traumfabrik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004926224, Registre du commerce Zurich, (20)
Stahl und Traumfabrik AG, in Zürich, CHE-108.480.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2011, S.0, Publ. 6167470).
Statutenänderung:
22.06.2020.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Bernstrasse 29, 8952 Schlieren.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden und Partner Treuhand AG (CHE-107.410.090), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Imboden und Partner Treuhand AG (CH-020.3.002.643-9)].
Numéro de publication: 6167470, Registre du commerce Zurich, (20)
Stahl und Traumfabrik AG, in Zürich, CH-020.3.007.752-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2004, S. 23, Publ. 2198234).
Domizil neu:
Freilagerstrasse 11, 8047 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imboden und Partner Treuhand AG (CH-020.3.002.643-9), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Imboden und Partner, Treuhand AG].
Numéro de publication: 2198234, Registre du commerce Zurich, (20)
Stahl und Traumfabrik AG, in Zürich, Konzeption und Ausführung von Produktionsaufträgen insbesondere Bühnen- und Dekorbau und im speziellen Verarbeitung und Herstellung von Stahlproduktion, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4807).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grob, Urs, von Wattwil, in Zürich, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Rudolf, von Zürich und Biberstein, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schläpfer, Beat, von Zürich und Rehetobel, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyler, Stefan, von Münsingen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.