Adresse
Birnstielstrasse 5
9225 Wilen (Gottshaus)
Renseignements sur Sprenger Fine Foods AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sprenger Fine Foods AG
- Sprenger Fine Foods AG est une Société anonyme basée à Wilen (Gottshaus). Sprenger Fine Foods AG appartient au secteur «Production des comestibles» et est actuellement actif.
- La direction de l’entreprise Sprenger Fine Foods AG est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 12.06.2007.
- Le 19.09.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Sprenger Fine Foods AG est inscrite sous l’IDI CHE-113.677.098.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.06.2007
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Hauptwil-Gottshaus
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.020.188-1
IDE/TVA
CHE-113.677.098
Secteur
Production des comestibles
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Produktion von und Handel mit Lebensmittel-Spezialitäten sowie Verwertung von Know-how für deren Herstellung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TFP Treuhand AG | Schwende-Rüte | 18.06.2007 | 04.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sprenger Fine Foods AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006133652, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sprenger Fine Foods AG, in Hauptwil-Gottshaus, CHE-113.677.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2022, Publ. 1005433782).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprenger, Max, von Bussnang, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Städler, Lukas, von Altstätten, in Oberstetten (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Eberle, Manuel Peter, von Häggenschwil, in Zuckenriet (Niederhelfenschwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005433782, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sprenger Fine Foods AG, in Hauptwil-Gottshaus, CHE-113.677.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 25.05.2018, Publ. 4249603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sprenger, Roland, von Bussnang, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sprenger-Rutishauser, Silvia, von Bussnang, in Bischofszell, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger, Max, von Bussnang, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4249603, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Sprenger Fine Foods AG, in Hauptwil-Gottshaus, CHE-113.677.098, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2016, Publ. 2858721).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sprenger, Roland, von Bussnang, in Bischofszell, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.