Renseignements sur Sportplatzgenossenschaft Fairplay
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sportplatzgenossenschaft Fairplay
- Sportplatzgenossenschaft Fairplay avec son siège à Zürich est une Société coopérative du domaine «Achat & vente de biens immobiliers propres». Sportplatzgenossenschaft Fairplay est actif.
- La direction se compose de 6 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.02.2022.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Sportplatzgenossenschaft Fairplay est le suivant : CHE-104.014.450.
Direction (6)
les plus récents membres de l'administration
Thomas Christian Beer,
Ria Carmelina Breitenmoser,
Yves Böniger,
Samuel Bünzli,
Christoph Tanner
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Christian Beer,
Ria Carmelina Breitenmoser,
Yves Böniger,
Samuel Bünzli,
Christoph Tanner
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
02.05.1948
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.5.901.460-3
IDE/TVA
CHE-104.014.450
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, Verwaltung und Verpachtung von Liegenschaften, um zur Hauptsache den Mitgliedern und auch weiteren Interessenten zu ermöglichen, Tennissport zu betreiben.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sportplatzgenossenschaft Fairplay
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005412150, Registre du commerce Zurich, (20)
Sportplatzgenossenschaft Fairplay, in Zürich, CHE-104.014.450, Genossenschaft (SHAB Nr. 94 vom 18.05.2021, Publ. 1005184013).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beer, Thomas Christian, von Oberglatt, in Zürich, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Breitenmoser, Ria, von Mosnang, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böniger, Yves, von Zürich, in Geroldswil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005184013, Registre du commerce Zurich, (20)
Sportplatzgenossenschaft Fairplay, in Zürich, CHE-104.014.450, Genossenschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138121).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hänni, Mark, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bünzli, Samuel, von Winterthur, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005138121, Registre du commerce Zurich, (20)
Sportplatzgenossenschaft Fairplay, in Zürich, CHE-104.014.450, Genossenschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2011, S.0, Publ. 6322758).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Tobias, von Zürich, in Oberlunkhofen, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten;
Zimmer, Detlef, von Lutry, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, Verwalter, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aigner, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Cerrone, Tiziano, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böniger, Yves, von Zürich, in Geroldswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thalwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Aktuar];
Bischof, Rolf, von Nesslau, in Dübendorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Christoph, von Zürich und Hedingen, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien zu zweien mit dem Präsidenten];
Beer, Thomas Christian, von Oberglatt, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hänni, Mark, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.