Renseignements sur Sportfloor TechnologieS SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sportfloor TechnologieS SA
- Sportfloor TechnologieS SA est active dans le secteur «Réalisation de travaux d'installation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Givisiez.
- L’entreprise a été fondée en 10.12.2009 et a une personne à la direction.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 01.06.2021, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton FR sous l’IDI CHE-115.276.066.
- À la même adresse il existe 10 autres entreprises actives. Cela comprend: ACG Partner SA, Baechler Fidu-RH Sàrl, Créambule Sàrl.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.2009
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Givisiez
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.064.314-3
IDE/TVA
CHE-115.276.066
Secteur
Réalisation de travaux d'installation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
L'étude, la planification, la réalisation, le suivi, le pilotage et la gestion d'installations sportives ainsi que la prestation de tous conseils dans ces domaines
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Burkhalter et partenaires SA | Crissier | 16.12.2009 | 12.08.2015 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sportfloor TechnologieS AG
- Sportfloor TechnologieS Ltd
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sportfloor TechnologieS SA
Numéro de publication: HR02-1005200611, Registre du commerce Fribourg, (217)
Sportfloor TechnologieS SA, à Givisiez, CHE-115.276.066 (FOSC du 09.10.2018, p. 0/1004472574). Le 01.05.2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions nouveau:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100 actions de CHF 1'000, nominatives (jusqu'ici: 100 actions de CHF 1'000, au porteur).
Numéro de publication: HR02-1004472917, Registre du commerce Vaud, (550)
Sportfloor TechnologieS SA, à Lausanne, CHE-115.276.066 (FOSC du 20.06.2018, p. 0/4303047). La société ayant transféré son siège à Givisiez, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numéro de publication: HR02-1004472574, Registre du commerce Fribourg, (217)
Sportfloor TechnologieS SA (Sportfloor TechnologieS AG) (Sportfloor TechnologieS Ltd), précédemment à Lausanne, CHE-115.276.066 (FOSC du 20.06.2018, p. 0/4303047). Siège transféré à Givisiez.
Nouvelle adresse:
Route des Fluides 5, 1762 Givisiez. Statuts originaires du 08.12.2009, modifiés le 01.10.2018.
Communication aux actionnaires:
letre recommandée, télécopie ou courrier électronique, ou FOSC.
Personnes radiée:
Girard Jean-Daniel, administrateur président, signature collective à deux;
Décoppet Pierre François, administrateur, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Ramuz Thierry Serge, de Saint-Aubin FR, à Villars-sur-Glâne, administrateur, signature individuelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.