Adresse
c/o Thomas Kuster
Feldstrasse 2
3945 Gampel
Renseignements sur Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG
- Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG est active dans le secteur «Transport routier de personnes et marchandises» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Gampel.
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 17.12.2021.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-103.027.823.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Stephan Schnyder,
Martin Giachino,
Thomas Krummenacher,
Denise Antoinette Bregy,
Thomas Kuster
les plus récents personnes habilitée à signer
Stephan Schnyder,
Martin Giachino,
Thomas Krummenacher,
Denise Antoinette Bregy,
Thomas Kuster
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
29.11.1968
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Gampel-Bratsch
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-600.3.000.243-2
IDE/TVA
CHE-103.027.823
Secteur
Transport routier de personnes et marchandises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt: die Einrichtung und den Betrieb von Skiliften, Seilbahnen und anderen gleichartigen Beförderungsmittel aufgrund der von der zuständigen Behörde erteilten Konzession. Den Personen- und Warentransport. Die Organisation, Planung, Entwicklung sowie Errichtung und den Betrieb von Restaurants, Immobilien, Chalets sowie sämtlicher Unternehmen, die die touristische Entwicklung für den Sommer- und Wintersport auf Gebiet der Gemeinde Gampel, Jeizinen, Unter- und Oberfesel, Nivenalp und Umgebung betreffen. Die Gesellschaft kann Mobilien und Immobilien kaufen und veräussern sowie Verträge abschliessen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes als notwendig erscheinen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Zenhäusern Treuhand AG | Visp | 05.06.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG GTGJ
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005360641, Registre du commerce Valais, (600)
Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG, in Gampel-Bratsch, CHE-103.027.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2021, Publ. 1005341677).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hildbrand, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schröter, Thomas Anton, von Eischoll, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Thomas, von Engelberg, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schnyder, Stephan, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bregy, Denise Antoinette, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giachino, Martin, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Krummenacher, Thomas, von Neuenkirch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Murmann, Yannick, von Kippel, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmidt, Silvia, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005341677, Registre du commerce Valais, (600)
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG (GTGJ), in Gampel-Bratsch, CHE-103.027.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4094569).
Statutenänderung:
12.11.2021.
Firma neu:
Sportbahnen Gampel-Jeizinen AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: die Einrichtung und den Betrieb von Skiliften, Seilbahnen und anderen gleichartigen Beförderungsmittel aufgrund der von der zuständigen Behörde erteilten Konzession. Den Personen- und Warentransport. Die Organisation, Planung, Entwicklung sowie Errichtung und den Betrieb von Restaurants, Immobilien, Chalets sowie sämtlicher Unternehmen, die die touristische Entwicklung für den Sommer- und Wintersport auf Gebiet der Gemeinde Gampel, Jeizinen, Unter- und Oberfesel, Nivenalp und Umgebung betreffen. Die Gesellschaft kann Mobilien und Immobilien kaufen und veräussern sowie Verträge abschliessen, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes als notwendig erscheinen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche übernehmen oder finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag und Bilanz vom 20. Juli 1968 von der einfachen Gesellschaft "Skilift Uflängen-Oberfesel", in Gampel, Aktiven (Skiliftanlage, Hochspannungsleitung usw.) und Passiven (Kreditoren) im Betrage von je CHF 165'831.65. CHF 119'321.30 sind durch Verrechnung mit Forderungen, die in den Passiven enthalten sind, voll liberiert und werden auf das Grundkapital angerechnet. Die restlichen Passiven im Betrag von CHF 37'510.35 werden von der Gesellschaft zur Bezahlung übernommen. Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlagevertrag vom 11.11.1975 auf Gebiet der Gemeinde Gampel gelegene Wiesen und Weiden im Ausmass von 4918m2 zum Preise von CHF 16'600.--, der voll auf das Grundkapital angerechnet wird.].
Publikationsorgan neu:
SHAB für die gesetzliche vorgeschriebenen, alle übrigen durch Veröffentlichung im Amtsblatt des Kantons Wallis.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich oder mit elektronischer Post zuzustellen. Vorbehalten bleibt Art. 11 Abs. 2 hievor. [Die übrigen Änderungen betreffen die publikationspflichtigen Tatsachen nicht.]
Numéro de publication: 4094569, Registre du commerce Valais, (600)
Gesellschaft zur Förderung des Tourismus in Gampel, Jeizinen und Umgebung AG (GTGJ), in Gampel-Bratsch, CHE-103.027.823, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, Publ. 2151575).
Domizil neu:
c/o Thomas Kuster, Feldstrasse 2, 3945 Gampel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Murmann, Manfred, von Gampel-Bratsch und Kippel, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied und Sekretär, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hildbrand, Reto, von Gampel-Bratsch, in Getwing (Gampel-Bratsch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildbrand, Otto, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnaboldi, Lorenz, von Oberems, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Borter, Robert, von Oberems, in Steg VS (Steg-Hohtenn), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Meichtry, Ruth, von Leuk, in Gampel (Gampel-Bratsch), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kuster, Thomas, von Engelberg, in Gampel (Gampel-Bratsch), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hildbrand, Gilbert, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bregy, Denise Antoinette, von Steg-Hohtenn, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied und Sekretärin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Stephan, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murmann, Yannick, von Kippel, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidt, Silvia, von Gampel-Bratsch, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schröter, Thomas Anton, von Eischoll, in Gampel (Gampel-Bratsch), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.