Renseignements sur Spiess energie + haustechnik AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Spiess energie + haustechnik AG
- Spiess energie + haustechnik AG de Adelboden est active dans le domaine «Autres travaux de construction» et est actif.
- L’entreprise a été fondée le 27.06.2014.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 06.05.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BE sous l’IDI CHE-449.017.400.
- Entreprises avec la même adresse: Akira Kies und Recycling Pochten AG, Burn & Künzi AG, Burn Architektur Ingenieur AG.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.06.2014
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Adelboden
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.3.060.880-2
IDE/TVA
CHE-449.017.400
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Erstellung, Ausführung und den Betrieb sämtlicher Arbeiten im Bereich der erneuerbaren Energien, thermischer Solar- und Photovoltaikanlagen, Heizungen, Rohrbau, Sanitärinstallationen, Kaminbau sowie aller damit zusammenhängenden Service- und Reparaturarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Geschäfte erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
COT Treuhand AG | Lyss | 02.07.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Spiess energie + haustechnik AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006025330, Registre du commerce Berne, (36)
Spiess energie + haustechnik AG, in Adelboden, CHE-449.017.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 23.06.2022, Publ. 1005502533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bloom, Marcel Robert, von Marthalen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Anyel, von Kandergrund, in Kandersteg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005502533, Registre du commerce Berne, (36)
Spiess energie + haustechnik AG, in Adelboden, CHE-449.017.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 01.12.2014, S.0, Publ. 1851053).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Beat, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bloom, Marcel Robert, von Marthalen, in Thun, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grichting, Anton, von Leukerbad, in Wengi b. Frutigen (Reichenbach im Kandertal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Adelboden, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Niederhauser, Ursula, von Bannwil, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holzer, Anyel, von Kandergrund, in Kandersteg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1851053, Registre du commerce Berne, (36)
Spiess energie + haustechnik AG, in Adelboden, CHE-449.017.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 02.07.2014, Publ. 1587043).
Domizil neu:
Erlenweg 1, 3715 Adelboden.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.