Adresse
c/o Copartner Revision AG
St. Alban-Anlage 46
4052 Basel
Renseignements sur SPI 18 GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SPI 18 GmbH
- SPI 18 GmbH à Basel est une Société à responsabilité limitée du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». SPI 18 GmbH est actif.
- La direction se compose de 3 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 16.02.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-252.274.675.
- Entreprises avec la même adresse: Achtzehnte PCE River Cruiser AG, Active8 Consulting AG, Advancing the Sanitation Economy Infrastructure Partners AG.
Direction (3)
les plus récents personnes habilitée à signer
Dr. Philippe Emanuel Ziegler,
Mathieu Simon Jaus,
Markus Weisskopf
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
03.02.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Basel
Registre du commerce
BS
Numéro au registre du commerce
CH-270.4.007.924-3
IDE/TVA
CHE-252.274.675
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Beratung sowie Immobilien, insbesondere Verwaltung, Vermietung und Unterhalt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SPI 18 GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005680191, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SPI 18 GmbH, in Basel, CHE-252.274.675, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005400019).
Domizil neu:
c/o Copartner Revision AG, St. Alban-Anlage 46, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bader, Monika, von Holderbank (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jaus, Mathieu, von Basel, in Therwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ziegler, Dr. Philipp, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR01-1005400019, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
SPI 18 GmbH, in Basel, CHE-252.274.675, Spitalstrasse 18, 4056 Basel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Administration, Beratung sowie Immobilien, insbesondere Verwaltung, Vermietung und Unterhalt. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, Massnahmen ergreifen und Verträge abschliessen, die die damit in Verbindung stehen oder geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Sie kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Zustellung oder E-Mail an die im Anteilsbuch zuletzt eingetragenen Adressangaben. Gemäss Erklärung vom 26.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weisskopf, Markus, von Pratteln, in Basel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bader, Monika, von Holderbank (SO), in Allschwil, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.