Renseignements sur Sonnegg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sonnegg
- Sonnegg est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Belp.
- Sonnegg a 7 personnes à la direction.
- Vous trouverez toutes les modifications à l’entrée dans le registre du commerce sous «Notifications». La dernière modification a été effectuée le 20.04.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-107.222.341.
Direction (7)
les plus récents membres du comité
Ines Barbara Manser,
Flavia Schmidli,
Ruth Oester,
Dr. Daniel Zahnd,
Priska Hellmüller
les plus récents personnes habilitée à signer
Ines Barbara Manser,
Monika Richt,
Dr. Daniel Zahnd,
Fabian Jean Meier
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.2021
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Belp
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.6.087.575-0
IDE/TVA
CHE-107.222.341
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bezweckt den Betrieb eines Heimes mit den notwendigen Aussenstationen für normalbegabte junge Frauen mit psychosozialen Auffälligkeiten, die gestützt auf Artikel 15 JStG und Artikel 308 ZGB und wenn begründet Artikel 310 ZGB sowie weiterer gesetzlicher Grundlagen dem Heim zugewiesen werden. Eine professionelle Betreuung im Wohn- und Schulbereich mit unterstützender psychologischer Begleitung soll den jungen Frauen eine optimale Weiterentwicklung ermöglichen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sonnegg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005728010, Registre du commerce Berne, (36)
Sonnegg, in Belp, CHE-107.222.341, Verein (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2022, Publ. 1005493462).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Manser, Ines Barbara, von Appenzell, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richt, Monika, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005493462, Registre du commerce Berne, (36)
Sonnegg, in Belp, CHE-107.222.341, Verein (SHAB Nr. 210 vom 28.10.2021, Publ. 1005321796).
Statutenänderung:
22.03.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klein, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kläy, Anina, von Bäriswil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oester, Ruth, von Frutigen, in Köniz, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmidli, Flavia, von Luzern, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005321796, Registre du commerce Berne, (36)
Sonnegg, in Belp, CHE-107.222.341, Sonneggstrasse 26, 3123 Belp, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
25.03.2019.
Zweck:
Der Verein bezweckt den Betrieb eines Heimes mit den notwendigen Aussenstationen für normalbegabte junge Frauen mit psychosozialen Auffälligkeiten, die gestützt auf Artikel 15 JStG und Artikel 308 ZGB und wenn begründet Artikel 310 ZGB sowie weiterer gesetzlicher Grundlagen dem Heim zugewiesen werden. Eine professionelle Betreuung im Wohn- und Schulbereich mit unterstützender psychologischer Begleitung soll den jungen Frauen eine optimale Weiterentwicklung ermöglichen.
Mittel:
Mittel: Beiträge der öffentlichen Hand insbesondere Bund und Kantone;
Eltern und Versorgerbeiträge;
Mitgliederbeiträge;
Zuwendungen insbesondere Spenden und Legate;
Vermögenserträge z.B. Zinsen, Mieten.
Eingetragene Personen:
Meier, Fabian, von Waltenschwil, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Daniel, von Schwarzenburg, in Bern, Co-Präsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hellmüller, Priska, von Sursee und Risch, in Mattstetten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klein, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kläy, Anina, von Bäriswil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.