Renseignements sur Soitis GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Soitis GmbH
- Soitis GmbH a son siège social à Hedingen et est actif. Elle opère dans le domaine «Fourniture de services informatiques».
- Soitis GmbH a été fondée le 30.01.2015.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 12.12.2023. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L'IDI d'entreprise est CHE-226.652.079.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.01.2015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Hedingen
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.039.246-0
IDE/TVA
CHE-226.652.079
Secteur
Fourniture de services informatiques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Angebot und Entwicklung von Softwaredienstleistungen, Angebot von Coachings und Personal Training; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Soitis GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005908039, Registre du commerce Argovie, (400)
Soitis GmbH, in Niederrohrdorf, CHE-226.652.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, S.0, Publ. 1970425). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Hedingen im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Aargau von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: HR02-1005907274, Registre du commerce Zurich, (20)
Soitis GmbH, bisher in Niederrohrdorf, CHE-226.652.079, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2015, Publ. 1970425).
Statutenänderung:
23.11.2023.
Sitz neu:
Hedingen.
Domizil neu:
Zürcherstrasse 21, 8908 Hedingen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meidert, Peter, von Zürich, in Niederrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Demaj, Shaqir, von Knonau, in Hedingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1970425, Registre du commerce Argovie, (400)
Soitis GmbH, in Niederrohrdorf, CHE-226.652.079, Hintermattweg 4, 5443 Niederrohrdorf, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.01.2015.
Zweck:
Angebot und Entwicklung von Softwaredienstleistungen, Angebot von Coachings und Personal Training;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.01.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Meidert, Peter, von Zürich, in Niederrohrdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.