Renseignements sur sohnverlag GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de sohnverlag GmbH
- sohnverlag GmbH a son siège social à Schwarzenburg, est actif et est active dans le domaine «Exploiter d'un édition (analogue/digitale)».
- La direction se compose de 4 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.03.2016.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-114.042.407.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.01.2008
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Schwarzenburg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.041.110-5
IDE/TVA
CHE-114.042.407
Secteur
Exploiter d'un édition (analogue/digitale)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beratungen und Dienstleistungen für visuelle Kommunikation, Herstellung von Drucksachen aller Art sowie Verlagsarbeiten und Verlagsmarketing. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
DER ANZEIGER | 12.06.2009 | actif | 57654/2008 |
Dernières notifications FOSC pour sohnverlag GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2740171, Registre du commerce Berne, (36)
sohnverlag GmbH, in Schwarzenburg, CHE-114.042.407, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, Publ. 4313634).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sohn-Schadt, Hanna, von Niederdorf, in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
YAMMS Holding GmbH ( CHE-240.248.429), in Schwarzenburg, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sohn, Markus Roland, von Niederdorf, in Schwarzenburg, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Sohn, Mathias, von Niederdorf, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Sohn, Andrea Stefanie, von Schwarzenburg, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4313634, Registre du commerce Berne, (36)
sohnverlag GmbH, in Wahlern, CH-036.4.041.110-5, Sonnenrain 17, 3150 Schwarzenburg, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.01.2008.
Zweck:
Beratungen und Dienstleistungen für visuelle Kommunikation, Herstellung von Drucksachen aller Art sowie Verlagsarbeiten und Verlagsmarketing. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 10.01.2008 Aktiven (Verlagsgeschäfte inkl. aller Verträge und Geräte zur Herstellung des Schwarzenburger Anzeigers) zum Preis von CHF 85'000.--, wofür 200 Stammanteile zu je CHF 100.-- ausgegeben und dem Sacheinleger zudem CHF 65'000.-- als Forderung in den Büchern der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 17.01.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Sohn, Markus Roland, von Niederdorf, in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 190 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Sohn-Schadt, Hanna, von Niederdorf, in Schwarzenburg (Wahlern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 100.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.