Adresse
c/o XANDY MANAGEMENT SA
Rue des Prés de la Scie 7
1920 Martigny
Renseignements sur Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA
- Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA avec son siège à Martigny est actif. Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’entreprise Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA est composée de 4 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 16.01.2023. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA est inscrite dans le canton VS sous l’IDI CHE-101.496.472.
- Entreprises avec la même adresse comme Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA: Abate Céline, AC/DS Electricité Sàrl, Avancis Sàrl.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Jürg Stäubli,
Dr. Kaloyan-Dimitre Stoyanov,
Fabien Boson,
Denis Boivin
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.01.1988
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Martigny
Registre du commerce
VS
Numéro au registre du commerce
CH-621.3.001.065-2
IDE/TVA
CHE-101.496.472
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Étude et développement d'installations sportives, notamment du golf en Suisse et à l'étranger; participation à toutes sociétés ou activités convergentes
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Anagest Révision SA | Villars-sur-Glâne | 27.02.2009 | 15.01.2023 | |
Controlgest SA en liquidation | Fribourg | <2004 | 26.02.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA
Numéro de publication: HR02-1005653369, Registre du commerce Valais, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005577623).
Modification des statuts:
21.11.2022.
Nouvelle raison sociale:
Société de Développement du Golf des Dents du Midi SA.
Nouveau siège:
Martigny.
Nouvelle adresse:
c/o XANDY MANAGEMENT SA, Rue des Prés de la Scie 7, 1920 Martigny.
Autres adresses:
[biffé: c/o BDO SA , Rte de la Corniche 2, 1066 Epalinges, Case postale 7690, 1002 Lausanne].
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 21.11.2022, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Anagest Révision S.A., à Villars-sur-Glâne (CH-217-0136583-0), organe de révision.
Numéro de publication: HR02-1005577623, Registre du commerce Valais, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 94 du 16.05.2022, Publ. 1005474776).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Buchi, Jacques, de Turbenthal, à Pierrafortscha, président du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Stoyanov, Kaloyan-Dimitre, de Lausanne, à Lausanne, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Stäubli, Jürg, de Regensdorf, à Prangins, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Boson, Fabien, de Fully, à Koh Samui (TH), administrateur, avec signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005474776, Registre du commerce Valais, (621)
Société de Développement du Golf des Dents du Midi S.A., à Vérossaz, CHE-101.496.472, société anonyme (No. FOSC 100 du 27.05.2021, Publ. 1005194868).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stoyanov, Kaloyan-Dimitre, de Lausanne, à Lausanne, administrateur, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.