Adresse
Route de Chantemerle 41
1763 Granges-Paccot
Renseignements sur Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg
- Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg à Granges-Paccot est une Société coopérative du domaine «Associations et fédérations». Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg est actif.
- La direction se compose de 10 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 16.06.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L'IDE déclaré est CHE-102.346.444.
- AGRO fiduciaire fribourgeoise SA, AGRO Service fribourgeois Sàrl, Maschinenring Ouest-West SA sont inscrites à la même adresse.
Direction (10)
les plus récents membres de l'administration
Christophe Grivel,
Fritz Glauser,
Benoît Joseph Perroud,
Christopher Ernest Michel,
Denise Schafer
Organe de gestion
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.04.1944
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Granges-Paccot
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.0.150.033-8
IDE/TVA
CHE-102.346.444
Secteur
Associations et fédérations
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Faciliter aux agriculteurs et aux collectivités agricoles domiciliés dans le canton de Fribourg l'obtention de crédits, en se portant caution en leur faveur, conformément aux dispositions des articles 24 et suivants des statuts. Elle peut également pratiquer la réassurance de cautionnement.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 01.04.2010 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Société paysanne de cautionnement du canton de Fribourg
- Société paysanne de cautionnement du canton de Fribourg.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg
Numéro de publication: HR02-1005770452, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg, à Granges-Paccot, CHE-102.346.444 (FOSC du 28.12.2021, p. 0/1005369725).
Personne radiée:
Andrey Beat, gérant, signature collective à deux.
Nouvelle personne inscrite:
Bovet Marc, de Rue, à Vully-les-Lacs, gérant, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005369725, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg, à Granges-Paccot, CHE-102.346.444 (FOSC du 18.06.2020, p. 0/1004913764).
Nouvelles personnes inscrites:
Glauser Fritz, de Muri bei Bern, à Châtonnaye, membre du comité, sans signature;
Grivel Christophe, de Chapelle (Glâne), à Le Flon, membre du comité, sans signature.
Numéro de publication: HR02-1004913764, Registre du commerce Fribourg, (217)
Société coopérative paysanne de cautionnement du canton de Fribourg, à Granges-Paccot, CHE-102.346.444 (FOSC du 11.08.2017, p. 0/3692575).
Adresse précise:
Route de Chantemerle 41, 1763 Granges-Paccot.
Personnes radiées:
Banderet Bernard, membre du comité, vice-président, signature collective à deux;
Brügger Roland, membre du comité, sans signature;
Herren Fritz, membre du comité, sans signature;
Jaquet Fernand, membre du comité, sans signature;
Lambert René, membre du comité, sans signature;
Lehmann Pius, membre du comité, sans signature;
Michel Albert, membre du comité, sans signature;
Philipona Jean-Nicolas, membre du comité, sans signature.
Personne incrite modifiée:
Perroud Benoît Joseph, membre du comité, sans signature, maintenant membre du comité, vice-président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Michel Christopher Ernest, de Remaufens, à Bulle, membre du comité, sans signature;
Schafer Denise, de Bösingen, à Wünnewil-Flamatt, membre du comité, sans signature.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.