Adresse
c/o Henri Burkhalter
Les Auvattes 3
2736 Sorvilier
Renseignements sur Société coopérative de battage de Sorvilier
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Société coopérative de battage de Sorvilier
- Société coopérative de battage de Sorvilier est une Société coopérative basée à Sorvilier. Société coopérative de battage de Sorvilier appartient au secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques» et est actuellement actif.
- L’organisation a été fondée en 22.11.1943 et a 3 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 23.09.2011.
- L'IDI d'organisation est CHE-102.307.651.
Direction (3)
les plus récents membres de l'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
22.11.1943
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Sorvilier
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.5.003.619-2
IDE/TVA
CHE-102.307.651
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But Personnalisez le but social en quelques clics.
La société a pour but la sauvegarde et la défense des intérêts de ses membres en tant que cultivateurs de céréales. La société peut étendre son activité aux villages environnants.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Société coopérative de battage de Sorvilier
Numéro de publication: 6347936, Registre du commerce Berne, (36)
Société coopérative de battage de Sorvilier, à Sorvilier, CH-073.5.003.619-2, société coopérative (No. FOSC 1 du 03.01.2005, p. 3, Publ. 2622498).
Modification des statuts:
25.06.2009.
Nouvelle adresse:
c/o Henri Burkhalter, Les Auvattes 3, 2736 Sorvilier.
Nouveau but:
La société a pour but la sauvegarde et la défense des intérêts de ses membres en tant que cultivateurs de céréales. La société peut étendre son activité aux villages environnants.
Nouvelle responsabilité/prestations supplémentaires:
Responsabilité personnelle ou obligation d'effectuer des versements supplémentaires: selon statuts. [biffé: Responsabilité/Versements supplémentaires : responsabilité personnelle et solidaire des associés, à titre subsidiaire, des engagements de la société.].Selon déclaration du 25.06.2009, il est renoncé à un contrôle restreint. [L'observation relative au mode de signature n'étant plus soumise à publication est radiée.] [biffé: Signature collective à deux du président ou du vice-président avec le secrétaire-caissier.].
Numéro de publication: 2622498, Registre du commerce Berne, (36)
Société coopérative de battage de Sorvilier, à Sorvilier, CH-073.5.003.619-2, sauvegarde et défense des membres de la société, société coopérative (FOSC no 164 du 17.07.1978, p. 2238).
Personnes et signatures radiées:
Romy, Jean, de Sorvilier, à Sorvilier, président, avec signature collective à deux;
Maurer, René, de Spiez, à Bévilard, vice-président, avec signature collective à deux;
Affolter, Francis, de Leuzigen, à Sorvilier, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Ganguin, Valéry, de Eschert, à Sorvilier, président, avec signature collective à deux;
Minger, Daniel, de Hessigkofen, à Sorvilier, vice-président, avec signature collective à deux;
Burkhalter, Henri, de Langnau im Emmental, à Sorvilier, secrétaire-caissier, avec signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.