Renseignements sur Societad Ovra electrica Lumbrein
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Societad Ovra electrica Lumbrein
- Societad Ovra electrica Lumbrein a son siège social à Lumbrein et est actif. Elle opère dans le domaine «Production et approvisionnement en électricité».
- La direction de l’organisation Societad Ovra electrica Lumbrein qui a été fondée le 25.02.2011, se compose de 5 personnes.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 14.01.2022. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce GR est le suivant: CHE-313.588.113.
Direction (5)
les plus récents membres de l'administration
Nathan Solèr,
Martin Sgier,
Martin Capaul,
Gian Andris Derungs,
Flurin Capaul
les plus récents personnes habilitée à signer
Nathan Solèr,
Martin Sgier,
Martin Capaul,
Gian Andris Derungs,
Flurin Capaul
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.02.2011
Forme juridique
Société coopérative
Siège social de l'entreprise
Lumnezia
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.5.000.890-2
IDE/TVA
CHE-313.588.113
Secteur
Production et approvisionnement en électricité
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
In gemeinsamer Selbsthilfe die Erstellung, die Erneuerung, die Instandstellung, der Betrieb und der Unterhalt des elektrischen Versorgungsnetzes in der Gemeinde Lumbrein (und allenfalls weiterer Gebiete) sowie der Verkauf von Elektrizität und die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen an Mitglieder und Dritte. Sofern die Ertragslage gestattet, sind den Mitgliedern für den Bezug von Energie oder damit zusammenhängender Dienstleistungen günstigere Tarife zu gewähren. Sie kann Energieerzeugungsanlagen insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und andere leistungsgebundene Energieversorgungsanlagen erstellen und/oder betreiben oder sich an solchen beteiligen, sowie entsprechende Abklärungsarbeiten vornehmen; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Societad Ovra electrica Lumbrein
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005381202, Registre du commerce Grisons
Societad Ovra electrica Lumbrein, in Lumnezia, CHE-313.588.113, Genossenschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2018, Publ. 4215291).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pelican, Anton, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Solèr, Nathan, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 4215291, Registre du commerce Grisons, (350)
Societad Ovra electrica Lumbrein, in Lumnezia, CHE-313.588.113, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2017, Publ. 3713221).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capeder, Erwin, von Lumnezia, in Lumnezia, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pelican, Anton, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numéro de publication: 3713221, Registre du commerce Grisons, (350)
Societad Ovra electrica Lumbrein, in Lumnezia, CHE-313.588.113, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2015, Publ. 2029803).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Solèr, Daniel, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Derungs, Gian, von Lumnezia, in Lumnezia, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Vignogn];
Capaul, Martin, von Lumnezia, in Lumnezia, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Lumbrein];
Capeder, Erwin, von Lumnezia, in Lumnezia, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Lumbrein];
Capaul, Flurin, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: von Lumbrein];
Sgier, Martin, von Lumnezia, in Lumnezia, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.