Renseignements sur Sigma Management Services S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sigma Management Services S.A.
- Sigma Management Services S.A. avec son siège à Neuchâtel est une Société anonyme du domaine «Service concernant conseil aux entreprises». Sigma Management Services S.A. est actif.
- La direction de l’entreprise Sigma Management Services S.A. est composée de 11 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 28.09.1990.
- Sous «Notifications», vous trouverez tous les changements dans le registre du commerce, le dernier remontant au 29.11.2023.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-106.679.494.
- Entreprises avec la même adresse comme Sigma Management Services S.A.: 1World Swiss SA, Bridgewater SA, Capital GES SA.
Direction (11)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Steven Kenneth Schaus,
Apostolos Toumpakaris,
Lucy Peel,
Tiziana De Filippis,
Anette Utby
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
28.09.1990
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Neuchâtel
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.000.079-5
IDE/TVA
CHE-106.679.494
Secteur
Service concernant conseil aux entreprises
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Conseils et développement de projets en matière de finance, d'informatique, d'ingénierie et de gestion d'entreprise; exécution de toutes prestations administratives et techniques dans ces domaines; placement de personnel et location de services; mandats de formation et livraison d'équipements techniques complets de toutes sortes (pour but complet, cf. statuts).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
RSM Audit Switzerland SA | Genève | 28.01.2021 |
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Revifidu SA | Neuchâtel | 15.12.2009 | 27.01.2021 | |
Fiduciaire Gefid Sàrl | Neuchâtel | 24.04.2007 | 14.12.2009 | |
FORVIS MAZARS SA | Fribourg | 31.05.2005 | 23.04.2007 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Sigma Management Services AG
- Sigma Management Services Ltd
- Sigma Management Services SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sigma Management Services S.A.
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005897050, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Sigma Management Services S.A. , à La Tène, CHE-106.679.494 (FOSC du 07.06.2023, p. 0/1005763194).
Nouveau siège:
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10, 2000 Neuchâtel.
Communications aux actionnaires:
par tous moyens écrits aux adresses inscrites (y compris adresse électronique). Statuts modifiés le 14.11.2023.
Numéro de publication: HR02-1005763194, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
Sigma Management Services S.A. , à La Tène, CHE-106.679.494 (FOSC du 25.10.2022, p. 0/1005590755). Cowhie Daniel Michael, jusqu'ici président, et Gatta Jr. Jon James ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Schaus Steven Kenneth, membre du conseil d'administration, nommé président, continue de signer individuellement. Toumpakaris Apostolos, de et à Genève, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numéro de publication: UV03-0000000818, Registre du commerce Zurich
Rubrik: Gerichtliche Entscheide und Vorladungen im SHAB Unterrubrik: Gerichtliche Vorladung Publikationsdatum: SHAB 06.01.2023 Voraussichtliches Ablaufdatum: 06.07.2023 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Stadt Opfikon, Oberhauserstrasse 25, 8152 Glattbrugg Gerichtliche Vorladung von Sigma Management Services S.A. Vorgeladene Partei(en): Sigma Management Services S.A. CHE-106.679.494 La Tène, avenue des Champs-Montants 12b
Ergänzende rechtliche Hinweise: Schlichtungsgesuch und Einlegerakten können nach telefonischer Voranmeldung auf
dem Friedensrichteramt abgeholt werden.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.