Renseignements sur Siegler Automobile GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Siegler Automobile GmbH
- Siegler Automobile GmbH de Hausen AG est active dans le domaine «Commerce et réparation des automobiles et motos» et est actif.
- La direction se compose de 4 personnes. L'entreprise a été fondée le 25.10.1993.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 20.07.2022.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton AG sous l’IDI CHE-106.447.564.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.10.1993
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Hausen (AG)
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.000.257-0
IDE/TVA
CHE-106.447.564
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
An- und Verkauf von Neu- und Occasionsautomobilen sowie Führen eines Garagebetriebes, welcher Reparaturen, Service und alle damit zusammenhängenden Arbeiten an Automobilen ausführt; kann sich an gleichartigen und anderen Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften kaufen, verkaufen und/oder verwalten.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Siegler Automobile GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005525182, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegler Automobile GmbH, in Lupfig, CHE-106.447.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2022, Publ. 1005516610).
Statutenänderung:
08.07.2022.
Sitz neu:
Hausen (AG).
Domizil neu:
Hauptstrasse 86, 5212 Hausen AG.
Numéro de publication: HR02-1005516610, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegler Automobile GmbH, in Lupfig, CHE-106.447.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 23 vom 02.02.2022, Publ. 1005395597).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegler, Beatrice, von Mellingen, in Brugg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graham-Siegler, Anita, von Beromünster und Mellingen, in Remigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 34 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Hauri-Siegler, Marlen Karin, von Seengen und Mellingen, in Niederlenz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 35 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 28 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Siegler, Roger, von Mellingen, in Zurzach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005395597, Registre du commerce Argovie, (400)
Siegler Automobile GmbH, in Lupfig, CHE-106.447.564, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2016, Publ. 2911875). [Gemeindefusion 01.01.2022].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegler, Roger, von Mellingen, in Zurzach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 16 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Böbikon];
Siegler, Beatrice, von Mellingen, in Brugg, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 13 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Schinznach-Bad].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.