Renseignements sur sidus investment gmbh
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de sidus investment gmbh
- sidus investment gmbh a son siège social à Lyss, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 17.06.2010.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 13.01.2012. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce BE est le suivant: CHE-115.761.999.
- Il y a 6 autres entreprises actives inscrites à la même adresse. Cela comprend: Sidus BOX AG, Sidus Holding AG, sidus prime gmbh.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.06.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Lyss
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.4.047.856-3
IDE/TVA
CHE-115.761.999
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- jona joensen gmbh
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour sidus investment gmbh
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6502658, Registre du commerce Berne, (36)
jona joensen gmbh, in Treiten, CH-036.4.047.856-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 23.06.2010, S. 3, Publ. 5688496).
Statutenänderung:
13.12.2011.
Firma neu:
sidus investment gmbh.
Sitz neu:
Lyss.
Domizil neu:
Bernstrasse 30, 3250 Lyss.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf und die Verwaltung von Beteiligungen aller Art an in- und ausländischen Unternehmen sowie damit zusammenhängende Koordinations-, Finanzierungs- und Managementaufgaben. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, diese erwerben oder pachten, Darlehen aufnehmen und erteilen, Kredite aufnehmen, Grundstücke erwerben, belasten und weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joensen Schumacher, Jona, dänische Staatsangehörige, in Treiten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schumacher, Thomas, von Biel/Bienne, in Treiten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trittibach, Jürg, von Lüterswil-Gächliwil, in Lyss, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5688496, Registre du commerce Berne, (36)
jona joensen gmbh, in Treiten, CH-036.4.047.856-3, Ryffliweg 17, 3226 Treiten, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Fotografie, Konzeption, visuelle Kommunikation, Coaching, Beratung sowie die Organisation und Durchführung von Anlässen, Events, Reisen und Bed & Breakfast. Sie betreibt Handel mit allen damit zusammenhängenden Waren. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Fax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.06.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Joensen Schumacher, Jona, dänische Staatsangehörige, in Treiten, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schumacher, Thomas, von Biel/Bienne, in Treiten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.