Renseignements sur SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA
- SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA est une Société anonyme basée à Fribourg. SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA appartient au secteur «Recherche et développement» et est actuellement actif.
- La direction se compose de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 30.06.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA.
- L'entreprise SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA possède actuellement 3 marques ou applications enregistrées.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Diego Bravar,
Francesco Menegoni,
Julien Frédéric Franck Rousset,
Robert Slooves
les plus récents personnes habilitée à signer
Diego Bravar,
Francesco Menegoni,
Julien Frédéric Franck Rousset,
Robert Slooves
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.07.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Fribourg
Registre du commerce
FR
Numéro au registre du commerce
CH-217.3.553.370-1
IDE/TVA
CHE-167.337.427
Secteur
Recherche et développement
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Exploitation d'un centre de compétences et promotion de la recherche, du développement industriel et de la collaboration avec les hautes écoles et les instituts de recherche dans les sciences du vivant (cf. statuts pour but secondaire modifié).
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 29.07.2013 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Marques
Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
---|---|---|---|
13.09.2021 | actif | 14486/2020 | |
12.07.2017 | actif | 53295/2017 |
Dernières notifications FOSC pour SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA
Numéro de publication: HR02-1005782982, Registre du commerce Fribourg, (217)
SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA, à Fribourg, CHE-167.337.427 (FOSC du 09.09.2022, p. 0/1005558430).
Personne radiée:
Alberi Lavinia, directrice, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005558430, Registre du commerce Fribourg, (217)
SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA, à Fribourg, CHE-167.337.427 (FOSC du 16.02.2022, p. 0/1005406958).
Personnes radiées:
Fromm Giese Katharina Margarethe, administratrice, présidente, signature collective à deux;
Jenny René, administrateur, signature collective à deux;
Loser Giovanni, administrateur, signature collective à deux;
Vauthey Widmer Barbara Maria, administratrice, signature collective à deux.
Personne inscrite modifiée:
Bravar Diego, administrateur, signature collective à deux, désormais administrateur, président, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Menegoni Francesco, d'Italie, à Trieste (IT), administrateur, signature collective à deux;
Rousset Julien Frédéric Franck, de et à Fribourg, administrateur, signature collective à deux;
Slooves Robert Henri, des Pays-Bas, à Plan-les-Ouates, administrateur, signature collective à deux.
Numéro de publication: HR02-1005406958, Registre du commerce Fribourg, (217)
SICHH Swiss Integrative Center for Human Health SA, à Fribourg, CHE-167.337.427 (FOSC du 04.06.2021, p. 0/1005206954).
Personne radiée:
Brunner Jean-Marc, administrateur, directeur, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
Bravar Diego, d'Italie, à Trieste (IT), administrateur, signature collective à deux;
Loser Giovanni, d'Italie, à Milano (IT), administrateur, signature collective à deux;
Alberi Lavinia, d'Italie, à La Tour-de-Peilz, directrice, signature collective à deux.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.