Renseignements sur SF Automobile GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SF Automobile GmbH
- SF Automobile GmbH est actuellement actif et est dans le secteur Commerce et réparation des automobiles et motos. Le siège social se trouve à Othmarsingen.
- La direction de l’entreprise SF Automobile GmbH qui a été fondée le 23.06.2003, se compose de une personne.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 05.11.2019.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce AG avec l’IDI CHE-110.100.106.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.06.2003
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Othmarsingen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.024.465-3
IDE/TVA
CHE-110.100.106
Secteur
Commerce et réparation des automobiles et motos
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Autogarage sowie Handel mit Fahrzeugen; kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SF Automobile GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004752830, Registre du commerce Argovie, (400)
SF Automobile GmbH, in Othmarsingen, CHE-110.100.106, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2008, S.3, Publ. 4777974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jucker, Irène, von Wetzikon ZH, in Dintikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furter, Stephan, von Dottikon, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4777974, Registre du commerce Argovie, (400)
SF Automobile GmbH, in Othmarsingen, CH-400.4.024.465-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 121 vom 27.06.2003, S. 1, Publ. 1055500). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 1055500, Registre du commerce Argovie, (400)
SF Automobile GmbH, in Othmarsingen, Hendschikerstrasse 30, 5504 Othmarsingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2003.
Zweck:
Betrieb einer Autogarage sowie Handel mit Fahrzeugen;
kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Furter, Stephan, von Dottikon, in Seengen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--;
Jucker, Irène, von Wetzikon ZH, in Dintikon, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.