Renseignements sur SeyKa Swiss GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SeyKa Swiss GmbH
- SeyKa Swiss GmbH est active dans le secteur «Autres services de transport» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Kriens.
- L’entreprise a été fondée en 18.01.2022 et a une personne à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 18.09.2024.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce LU avec l’IDI CHE-180.031.812.
- Entreprises avec la même adresse comme SeyKa Swiss GmbH: KMS AG, KMS Gemeinden AG, KMS Management AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
18.01.2022
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Kriens
Registre du commerce
LU
Numéro au registre du commerce
CH-100.4.813.555-9
IDE/TVA
CHE-180.031.812
Secteur
Autres services de transport
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der gesamten Logistik im In- und Ausland, insbesondere die Ausführung von Transport- und Speditionsaufträgen mit sämtlichen dazugehörenden oder verwandten Tätigkeiten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, veräussern und lizenzieren. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Wi-Ka Swiss GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SeyKa Swiss GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006132169, Registre du commerce Lucerne, (100)
SeyKa Swiss GmbH, in Kriens, CHE-180.031.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 21.08.2023, Publ. 1005819916).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkel, Dörthe Sabine, von Udligenswil, in Udligenswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kacar, Gökhan, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005819916, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wi-Ka Swiss GmbH, in Adligenswil, CHE-180.031.812, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2022, Publ. 1005386369).
Statutenänderung:
11.08.2023.
Firma neu:
SeyKa Swiss GmbH.
Sitz neu:
Kriens.
Domizil neu:
Zumhofstrasse 10, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkel, Dörthe Sabine, von Udligenswil, in Udligenswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Adligenswil].
Numéro de publication: HR01-1005386369, Registre du commerce Lucerne, (100)
Wi-Ka Swiss GmbH, in Adligenswil, CHE-180.031.812, Kehlhofhöhe 1b, 6043 Adligenswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.01.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der gesamten Logistik im In- und Ausland, insbesondere die Ausführung von Transport- und Speditionsaufträgen mit sämtlichen dazugehörenden oder verwandten Tätigkeiten sowie den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, veräussern und lizenzieren. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 14.01.2022 übernimmt die Gesellschaft von Gökhan Kacar, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, ein Fahrzeug Mercedes Benz 316 CDI (Chassis-Nr. WDB 906 635 1P17 8021) zum Preis von CHF 11'000.00, wofür 80 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 3'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 14.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Winkel, Dörthe Sabine, von Udligenswil, in Adligenswil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kacar, Gökhan, türkischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.