Adresse
c/o Timo Naumann
Frymannstrasse 51b
8041 Zürich
Renseignements sur Segelclub UniversitätsSpital Zürich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Segelclub UniversitätsSpital Zürich
- Segelclub UniversitätsSpital Zürich de Zürich est active dans le domaine «Services sportifs» et est actif.
- La direction de l’organisation Segelclub UniversitätsSpital Zürich est composée de 3 personnes.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été modifiée en dernier lieu le 07.06.2024. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation Segelclub UniversitätsSpital Zürich est le suivant : CHE-334.487.587.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.07.2017
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.6.002.298-9
IDE/TVA
CHE-334.487.587
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Ausleihe, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Segelclub UniversitätsSpital Zürich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006050648, Registre du commerce Zurich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 102 vom 31.05.2021, Publ. 1005197733).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gutierrez, Cristobal, von Zürich, in Uitikon, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Udulutsch, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005197733, Registre du commerce Zurich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2019, Publ. 1004590474).
Statutenänderung:
12.02.2021. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutierrez, Cristobal, von Zürich, in Uitikon, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004590474, Registre du commerce Zurich, (20)
Segelclub UniversitätsSpital Zürich, in Zürich, CHE-334.487.587, Verein (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, S.0, Publ. 3639165).
Statutenänderung:
16.01.2019.
Zweck neu:
Der Verein ist grundsätzlich ein Verein für Mitarbeitende des UniversitätsSpitals Zürich (USZ). Er fördert den Kontakt zwischen den Mitarbeitenden des USZ aller Abteilungen und Berufsgruppen für sportliche Betätigungen und weitere Freizeitbeschäftigungen. Mit der gleichen Zielsetzung fördert der Verein auch die Beziehungen zu anderen Spitälern und Institutionen des Gesundheitswesens sowie Vereinen mit ähnlichen Interessen. Der Verein bezweckt im Speziellen die Förderung des Segelsports. Zu diesem Zweck beschafft und unterhält der Verein eigene Segelschiffe und stellt diese seinen Mitgliedern zur Ausleihe, für Kurse und andere Clubanlässe zur Verfügung. Der Verein organisiert gesellschaftliche Anlässe und Versammlungen in Übereinstimmung mit dem Vereinszweck. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwegler, Caroline, von Zürich, in Dübendorf, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mugglin, Peter, von Sursee, in Kloten, Vizepräsident des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allerkamp, Claudia, von Zürich, in Zürich, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fournichot, Nathalie, von Stettfurt, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanner, Gaby, von Eriswil, in Sattel, Vizepräsidentin des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin oder dem Vizepräsidenten].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.