Adresse
c/o Rudolf Schmid
Landstrasse 62
8750 Glarus
Renseignements sur Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS)
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS)
- Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS) avec son siège à Glarus est actif. Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS) est active dans le domaine «Services sportifs».
- L’organisation a été fondée le 24.03.2016.
- Le 13.07.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’organisation a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’organisation est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS).
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Barbara Franziska Egger-Bossi,
Jonathan Sébastien Badan,
Heinz Trachsel
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.03.2016
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Glarus
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.6.005.904-5
IDE/TVA
CHE-463.833.841
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verband unterstützt und fördert Bewegung und Sport in der Schule auf allen Stufen. Bietet für sportunterrichtende Lehrpersonen Dienstleistungen und Weiterbildung im sporttechnischen und sportpädagogischen Bereich an. Wahrt die fachlichen sowie die berufspolitischen Interessen der sportunterrichtenden Lehrpersonen aller Stufen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS)
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005794622, Registre du commerce Glaris
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS), in Glarus, CHE-463.833.841, Verein (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2016, S.0, Publ. 2751457).
Statutenänderung:
20.11.2021.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Rudolf, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Daniel, von Menzingen, in Steinhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Badan, Jonathan Sébastien, von Sullens, in Giffers, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Egger-Bossi, Barbara Franziska, von Glarus, in Schwarzenbach SG (Jonschwil), Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Trachsel, Heinz, von Frutigen, in Gümmenen (Mühleberg), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gümmenen (Ferenbalm)].
Numéro de publication: 2751457, Registre du commerce Glaris, (160)
Schweizerischer Verband für Sport in der Schule (SVSS), in Glarus, CHE-463.833.841, c/o Rudolf Schmid, Landstrasse 62, 8750 Glarus, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
04.05.2013.
Zweck:
Der Verband unterstützt und fördert Bewegung und Sport in der Schule auf allen Stufen. Bietet für sportunterrichtende Lehrpersonen Dienstleistungen und Weiterbildung im sporttechnischen und sportpädagogischen Bereich an. Wahrt die fachlichen sowie die berufspolitischen Interessen der sportunterrichtenden Lehrpersonen aller Stufen.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und weitere Einnahmen (Dienstleistungen für Dritte, Sponsoren, Stiftungen).
Eingetragene Personen:
Schmid, Rudolf, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Daniel, von Menzingen, in Steinhausen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Heinz, von Frutigen, in Gümmenen (Ferenbalm), Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.