Renseignements sur Samariter Schweiz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Samariter Schweiz
- Samariter Schweiz a son siège social à Olten et est actif. Elle est une Association et est active dans le secteur «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- La direction de l’organisation Samariter Schweiz qui a été fondée le 01.01.1921, se compose de 9 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 02.07.2024.
- L’organisation est inscrite dans le registre du commerce SO avec l’IDI CHE-107.088.054.
Direction (9)
les plus récents membres du comité
Juri Künzler,
Theresia Imgrüth Nachbur,
Laurent Audergon,
Rolf Imhof,
Ingrid Oehen
les plus récents personnes habilitée à signer
Thomas Keller,
Philipp Moor,
Theresia Imgrüth Nachbur,
lic. oec. publ. Barbara Agatha Rüttimann,
Rolf Imhof
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.01.1921
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Olten
Registre du commerce
SO
Numéro au registre du commerce
CH-249.6.000.001-1
IDE/TVA
CHE-107.088.054
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Förderung des Samariterwesens und Erfüllung humanitärer Aufgaben im Sinne des Rotkreuzgedankens. Er vertritt die Interessen der ihm angegliederten Samariter, ihrer Samaritervereine (einschliesslich Jugendgruppen) und deren Kantonalverbände. Er anerkennt die Grundsätze des Roten Kreuzes, wie sie in den Statuten der Internationalien Bewegung des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes von 1986 festgehalten sind. Sie lauten: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit, Universalität.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
apo treuhand ag | Ittigen | 21.11.2023 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Karlen Treuhand AG | Ittigen | 01.09.2021 | 20.11.2023 | |
BDO AG | Aarau | 03.11.2009 | 31.08.2021 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Samaritans Svizra
- Samaritani Svizzera
- Samaritains Suisse
- Schweizerischer Samariterbund
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Samariter Schweiz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006072960, Registre du commerce Soleure, (241)
Samariter Schweiz, in Olten, CHE-107.088.054, Verein (SHAB Nr. 77 vom 22.04.2024, Publ. 1006014449).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Thomas, von Endingen, in Hitzkirch, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1006014449, Registre du commerce Soleure, (241)
Samariter Schweiz, in Olten, CHE-107.088.054, Verein (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2023, Publ. 1005889920).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kuoni, Benjamin, von Maienfeld, in Oberbuchsiten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moor, Philipp, von Vordemwald, in Hägendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005889920, Registre du commerce Soleure, (241)
Samariter Schweiz, in Olten, CHE-107.088.054, Verein (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2023, Publ. 1005836168).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Karlen Treuhand AG (CHE-107.866.716), in Ittigen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
apo treuhand ag (CHE-114.063.102), in Ittigen, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.