Renseignements sur Schulze + Hruska GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schulze + Hruska GmbH
- Schulze + Hruska GmbH a son siège social à Allschwil, est actif et est active dans le domaine «Bâtiments général».
- Schulze + Hruska GmbH a été fondée le 25.05.2018.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 23.05.2022, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Schulze + Hruska GmbH est le suivant : CHE-167.298.394.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
25.05.2018
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Allschwil
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.022.365-3
IDE/TVA
CHE-167.298.394
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Bau- und Haus-, Renovierungsarbeiten sowie das Erbringen von Projektmanagement- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt sodann den Handel, den Import sowie den Export von Weinen und Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schulze + Hruska GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005479934, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schulze + Hruska GmbH, in Binningen, CHE-167.298.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2018, Publ. 1004465106).
Statutenänderung:
13.05.2022.
Sitz neu:
Allschwil.
Domizil neu:
Heimgartenweg 10, 4123 Allschwil.
Numéro de publication: HR02-1004465106, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schulze + Hruska GmbH, in Bottmingen, CHE-167.298.394, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2018, Publ. 4258253).
Statutenänderung:
13.09.2018.
Sitz neu:
Binningen.
Domizil neu:
Schweissbergweg 41, 4102 Binningen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rauch, Dr. Men, von Scuol, in Uitikon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hruska, David, tschechischer Staatsangehöriger, in Binningen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Rheinfelden (DE)].
Numéro de publication: 4258253, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Schulze + Hruska GmbH, in Bottmingen, CHE-167.298.394, Starenstrasse 17, 4103 Bottmingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
24.05.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Bau- und Haus-, Renovierungsarbeiten sowie das Erbringen von Projektmanagement- und Beratungsdienstleistungen. Die Gesellschaft bezweckt sodann den Handel, den Import sowie den Export von Weinen und Getränken aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 24.05.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schulze, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Weil am Rhein (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hruska, David, tschechischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Rauch, Dr. Men, von Scuol, in Uitikon, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.