Renseignements sur Schreinerei Magnus Moser AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schreinerei Magnus Moser AG
- Schreinerei Magnus Moser AG a son siège social à Arbon et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- L’entreprise a été fondée le 30.03.1999.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.12.2017. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise Schreinerei Magnus Moser AG est inscrite sous l’IDI CHE-105.088.379.
- Entreprises avec la même adresse comme Schreinerei Magnus Moser AG: AB-Tech Präzisionsmechanik GmbH, BKK Produkte GmbH, Hypress GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.03.1999
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Arbon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.012.539-8
IDE/TVA
CHE-105.088.379
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Schreinerei und Zimmerei, Betrieb von Holzarbeiten aller Art. Ausführung von Innenausbauten. Beratung, Entwicklung, Konstruktion und Produktion im Schreinerei- und Holzgewerbe. Die Gesellschaft kann auch Patente und Lizenzen erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern und sich an Unternehmungen beteiligen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Rother & Partner Treuhand AG | Arbon | 06.11.2014 | 27.12.2017 | |
Rehtor AG in Liquidation | Speicher | <2004 | 05.11.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Schreinerei Moser Magnus AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schreinerei Magnus Moser AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3959425, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schreinerei Magnus Moser AG, in Arbon, CHE-105.088.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 06.11.2014, Publ. 1807847).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Zweck neu:
Betrieb einer Schreinerei und Zimmerei, Betrieb von Holzarbeiten aller Art. Ausführung von Innenausbauten. Beratung, Entwicklung, Konstruktion und Produktion im Schreinerei- und Holzgewerbe. Die Gesellschaft kann auch Patente und Lizenzen erwerben und veräussern. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern und sich an Unternehmungen beteiligen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Werner Zöllig AG, in Arbon, per 01.04.1999, Anlagevermögen und Warenlager sowie angefangene Arbeiten gemäss Sachübernahmevertrag vom 25.01.1999 zum Preise von höchstens CHF 135'000.-- zu übernehmen.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre, vorausgesetzt, dass die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, erfolgen via Brief, E-Mail oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch Veröffentlichung im Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 14.12.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZP Rother Zeberli Partner Treuhand AG, in Arbon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Magnus Guido, von Gaiserwald und Gossau (SG), in Romanshorn, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Moser, Magnus, Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Perrone, Felix, von Horn, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Doris, von Urdorf, Gaiserwald und Gossau (SG), in Romanshorn, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Moser-Dreyer, Doris, von Gaiserwald und Gossau (SG), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1807847, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schreinerei Magnus Moser AG, in Arbon, CHE-105.088.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 07.04.1999, S. 2229).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RWP Rother Wirtschaftsprüfung & Beratung AG, in Arbon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RZP Rother Zeberli Partner Treuhand AG (CHE-109.362.757), in Arbon, Revisionsstelle.
Registre du commerce Thurgovie, (440)
Schreinerei Magnus Moser AG, in A r b o n, Romanshornerstrasse 90, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.02.1999.
Zweck:
Betrieb einer Schreinerei. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben und veräussern und sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- .
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung von der Werner Zöllig AG, in Arbon, per 01.04. 1999, Anlagevermögen und Warenlager sowie angefangene Arbeiten gemäss Sachübernahmevertrag vom 25.01.1999 zum Preise von höchstens CHF 135'000.- zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Moser, Magnus, von Gossau SG und Gaiserwald, in Romanshorn, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Moser-Dreyer, Doris, von Gossau SG und Gaiserwald. in Romanshorn, mit Einzelunterschrift;
RWP Rother Wirtschaftsprüfung & Beratung AG, in Arbon, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.