Renseignements sur Schreinerei Kessler AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Schreinerei Kessler AG
- Schreinerei Kessler AG a son siège social à Zürich et est actif. Elle opère dans le domaine «Fabrication et transformation des produits du bois».
- La direction de l’entreprise Schreinerei Kessler AG est composée de 4 personnes.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 04.08.2023. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce ZH est le suivant: CHE-387.740.112.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Alexandra Ida Kälin,
Vincenzo Gullo,
Manfred Kessler,
Thomas Karl Wagner
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
23.05.2017
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zürich
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.044.682-4
IDE/TVA
CHE-387.740.112
Secteur
Fabrication et transformation des produits du bois
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei und die Vornahme von Innenausbauten, das Erstellen von Baukonzepten, das Führen von Baumanagementaufträgen und Bauleitungen sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Fenstersystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Schreinerei Kessler AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005809880, Registre du commerce Zurich, (20)
Schreinerei Kessler AG, in Zürich, CHE-387.740.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2023, Publ. 1005778676).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hüppin, Claudia Daniela, von Zürich, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005778676, Registre du commerce Zurich, (20)
Schreinerei Kessler AG, in Zürich, CHE-387.740.112, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2017, S.0, Publ. 3546193).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gullo, Vincenzo, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Alexandra Ida, von Einsiedeln, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3546193, Registre du commerce Zurich, (20)
Schreinerei Kessler AG, in Zürich, CHE-387.740.112, Dubsstrasse 44, 8003 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Schreinerei und die Vornahme von Innenausbauten, das Erstellen von Baukonzepten, das Führen von Baumanagementaufträgen und Bauleitungen sowie den Handel mit Waren aller Art, insbesondere Fenstersystemen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Schreinerei M. Kessler, in Rudolfstetten-Friedlisberg (CHE-106.084.094), gemäss Vertrag vom 12.05.2017 und Übernahmebilanz per 31.12.2016 mit Aktiven von CHF 272'219.05 und Passiven von CHF 115'166.15, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 57'052.90 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 17.05.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Kessler, Manfred, von Thundorf, in Rudolfstetten-Friedlisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hüppin, Claudia Daniela, von Zürich, in Unterlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wagner, Thomas Karl, von Muotathal, in Stallikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.