Renseignements sur SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung
- SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung avec son siège à Diessenhofen est actif. SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung est active dans le domaine «Exploitation d'un société des caisses de retraite».
- Il y a 7 personnes actives inscrites dans la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 27.05.2024.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’organisation SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung est le suivant : CHE-109.784.070.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil de fondation
Mélanie Stucki,
Adolf Keller-Peter,
Gregor Kurt Itel,
Günther Andreas Schwarz,
Roman Senn
les plus récents personnes habilitée à signer
Mélanie Stucki,
Adolf Keller-Peter,
Gregor Kurt Itel,
Günther Andreas Schwarz,
Roman Senn
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
01.08.1964
Forme juridique
Fondation
Siège social de l'entreprise
Diessenhofen
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.7.004.531-2
IDE/TVA
CHE-109.784.070
Secteur
Exploitation d'un société des caisses de retraite
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Beruflich Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Firma und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundener Unternehmungen, sowie für deren Angehörige und Hinterlassenen gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Invalidität und Tod.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Mäder + Baumgartner Treuhand AG | Neuhausen am Rheinfall | 20.06.2006 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Personalvorsorgestiftung der Schöttli AG
- Personalvorsorge der Schöttli AG Formenbau
- Personalvorsorge der Schöttli AG
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006040560, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung, in Diessenhofen, CHE-109.784.070, Stiftung (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2022, Publ. 1005640664).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Martin Rudolf Friedrich, von Nesslau, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stucki, Mélanie, von Münsingen, in Oberstammheim (Stammheim), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mäder + Baumgartner Treuhand AG (CHE-103.815.364), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle [bisher: Mäder + Baumgartner Treuhand AG].
Numéro de publication: HR02-1005640664, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung, in Diessenhofen, CHE-109.784.070, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2021, Publ. 1005105807). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stiller, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Adolf, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Senn, Roman, von Diessenhofen, in Diessenhofen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bischof, Martin Rudolf Friedrich, von Nesslau, in Gossau SG, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Itel, Gregor Kurt, von Basadingen-Schlattingen, in Diessenhofen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ronsse, Dimitri Aimé L., belgischer Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Günther Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Gailingen (DE), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stockach (DE)].
Numéro de publication: HR02-1005105807, Registre du commerce Thurgovie, (440)
SCHÖTTLI Personalvorsorgestiftung, in Diessenhofen, CHE-109.784.070, Stiftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004513106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strassner, Johannes Ekkehard, deutscher Staatsangehöriger, in Eschenz, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stiller, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Steckborn, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Adolf, von Basadingen-Schlattingen, in Schlattingen (Basadingen-Schlattingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.