Renseignements sur Savoir Faire GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Savoir Faire GmbH
- Savoir Faire GmbH est active dans le secteur «Exploitation des services divers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Arlesheim.
- La direction de l’entreprise Savoir Faire GmbH qui a été fondée le 07.05.2012, se compose de une personne.
- Le 02.06.2016, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton BL sous l’IDI CHE-212.454.774.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.05.2012
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Arlesheim
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.015.778-1
IDE/TVA
CHE-212.454.774
Secteur
Exploitation des services divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Event und Lifestyle Management. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Savoir Faire GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2865915, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Savoir Faire GmbH, in Binningen, CHE-212.454.774, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, Publ. 6672724).
Statutenänderung:
27.04.2016.
Sitz neu:
Arlesheim.
Domizil neu:
Neumattstrasse 16A, 4144 Arlesheim.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Locher Dickinson, Sandra, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidlin, Claude, von Arlesheim, in Arlesheim, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6672724, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Savoir Faire GmbH, in Binningen, CH-280.4.015.778-1, Im Klosteracker 34, 4102 Binningen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
03.05.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Event und Lifestyle Management. Sie kann Agenturen, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie überhaupt jede Tätigkeit ausüben, die geeignet ist, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, insbesondere auch Beteiligungen, Immobilien und immaterielle Schutzrechte erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für sich und Dritte vornehmen sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Gesellschafter erfolgen durch Briefe, Fax oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 03.05.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Locher Dickinson, Sandra, von Binningen, in Binningen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.