Renseignements sur Sanare Heizungs AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Sanare Heizungs AG
- Sanare Heizungs AG avec son siège à Brügg BE est une Société anonyme du domaine «Autres travaux de construction». Sanare Heizungs AG est actif.
- Sanare Heizungs AG a été fondée le 07.02.1994.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 03.04.2018. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- L'IDI d'entreprise est CHE-101.612.502.
- À la même adresse il existe 10 autres entreprises actives. Cela comprend: Bettenwelt Le Monde du Lit GmbH, Bettenwelt Le Monde du Lit, R. Krähenbühl, consultax GmbH.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.02.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Brügg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-073.3.005.176-8
IDE/TVA
CHE-101.612.502
Secteur
Autres travaux de construction
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Neuinstallationen und Reparaturen von Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Service- und Unterhaltsarbeiten an solchen Anlagen. Sie bezweckt ferner den Handel mit Produkten aller Art im Bereiche der Heizungs- und Lüftungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Sanare Heizungs AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4145399, Registre du commerce Berne, (36)
Sanare Heizungs AG, in Brügg, CHE-101.612.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901675).
Domizil neu:
Industriestrasse 37c, 2555 Brügg BE.
Numéro de publication: 3901675, Registre du commerce Berne, (36)
Sanare Heizungs AG, in Brügg, CHE-101.612.502, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 16.10.2009, Publ. 5297658).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Imark, Anton, von Himmelried, in Brügg BE (Brügg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirschi, Lorenz, von Albligen, in Aegerten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brao, Admir, von Burgdorf, in Burgdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Isa, Arkent, von Lyssach, in Lyssach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5297658, Registre du commerce Berne, (36)
Sanare Heizungs AG, in Brügg, CH-073.3.005.176-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7304).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Neuinstallationen und Reparaturen von Heizungs- und Lüftungsanlagen sowie die Service- und Unterhaltsarbeiten an solchen Anlagen. Sie bezweckt ferner den Handel mit Produkten aller Art im Bereiche der Heizungs- und Lüftungstechnik. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernstreiter, Horst, österreichischer Staatsangehöriger, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alfons Ruckstuhl, in Biel BE, Revisionsstelle;
Lobsiger-Bögli, Renata, von Seedorf BE, in Brügg bei Biel (Brügg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Imark, Anton, von Himmelried, in Brügg bei Biel (Brügg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Port].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.