Renseignements sur Salto Systems AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Salto Systems AG
- Salto Systems AG a son siège social à Eschlikon TG et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Commerce avec machines».
- La direction de l’entreprise Salto Systems AG est composée de 12 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 07.05.2013.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 05.03.2024. Toutes les entrées dans le registre du commerce peuvent être consultées sous la rubrique «Notifications» et sauvegardées comme PDF.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Salto Systems AG.
- À la même adresse il existe 2 autres entreprises actives. Cela comprend: FactoryXperts International AG, Natalie Bless - Coaching and Change.
Direction (12)
les plus récents membres du conseil d'administration
Roger Isler,
Gonzálo Marco De Juana,
Javier Roquero Ussia,
Kurt Schiesser,
Marcus Handels
les plus récents personnes habilitée à signer
Fabio Lo Curto,
Christian Walder,
Roger Isler,
Benno Jäger,
David Wuffli
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
07.05.2013
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Eschlikon
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-440.3.027.236-7
IDE/TVA
CHE-218.905.953
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf, Beratung, Konzeption, Evaluation, Planung und Projektierung von Anlagen jeder Art, insbesondere von Sicherheits- und Kommunikationsanlagen, Gebäudeleitsystemen und EDV-Netzwerken sowie die Herstellung und Handel von und mit elektronischen Apparaten und Anlagen jeder Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Betschon Treuhand AG | Zürich | 13.08.2014 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
TBG Revisions AG in Liquidation | Neuheim | 13.05.2013 | 12.08.2014 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Salto Systems AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005977855, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Salto Systems AG, in Eschlikon, CHE-218.905.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2023, Publ. 1005695882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Neher, Andreas, von Fällanden, in Fehraltorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lo Curto, Fabio, von Uzwil, in Bettwiesen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005695882, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023 publizierten TR-Eintrag Nr. 1165 vom 28.02.2023 Salto Systems AG, in Eschlikon, CHE-218.905.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 03.03.2023, Publ. 1005692658).
Weitere Adressen:
[nicht: Via Vignole 17, 6930 Bedano].
Numéro de publication: HR02-1005692658, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Salto Systems AG, in Eschlikon, CHE-218.905.953, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2022, Publ. 1005522218). [Teils-Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anliker, Urs, von Gondiswil, in Aadorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Viggiani, Giuseppe, von Schongau, in Bedano, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marco De Juana , Gonzálo, spanischer Staatsangehöriger, in Alava (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Handels, Marcus, niederländischer Staatsangehöriger, in Hendaye (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walder, Christian, von Zürich, in Weinfelden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.