Adresse
c/o Bruno von Allmen
Brunnen 994E, Chalet Gletscherhorn
3825 Mürren
Renseignements sur Salfra Baugewerbe AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Salfra Baugewerbe AG
- Salfra Baugewerbe AG est active dans le secteur «Achat & vente de biens immobiliers propres» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Mürren.
- Il y a 6 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 24.07.2023. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- Salfra Baugewerbe AG est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-100.583.878.
Direction (6)
les plus récents membres du conseil d'administration
Urs Raaflaub,
Bruno von Allmen,
Hans Otto von Allmen,
Hansruedi Feuz,
Karl Sigrist-Wyss
les plus récents personnes habilitée à signer
Urs Raaflaub,
Bruno von Allmen,
Hans Otto von Allmen,
Marc Daniel Hagmann,
Hansruedi Feuz
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.04.1985
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lauterbrunnen
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.007.377-1
IDE/TVA
CHE-100.583.878
Secteur
Achat & vente de biens immobiliers propres
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, der Verkauf und die Vermittlung von Grundstücken, sowie die Erstellung und Verwaltung von Bauten aller Art. Die Gesellschaft kann Baurechte einräumen oder als Baurechtsberechtigte Grundstücke überbauen und sich an Baukonsortien beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Ausserdem kann sie alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszieles zu fördern oder zu erleichtern.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Hagmann Treuhand AG | Bern | <2004 | 08.12.2020 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Salfra Baugewerbe AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005802146, Registre du commerce Berne, (36)
Salfra Baugewerbe AG, in Lauterbrunnen, CHE-100.583.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2021, Publ. 1005319900).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Hanni Jolanda, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Hans Otto, von Lauterbrunnen, in Interlaken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mürren (Lauterbrunnen)].
Numéro de publication: HR02-1005319900, Registre du commerce Berne, (36)
Salfra Baugewerbe AG, in Lauterbrunnen, CHE-100.583.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005060740).
Domizil neu:
c/o Bruno von Allmen, Chalet Gletscherhorn, Brunnen 994E, 3825 Mürren.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Allmen, Bruno, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Raaflaub, Urs, von Bern und Saanen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz, Hansruedi, von Lauterbrunnen, in Goldswil b. Interlaken (Ringgenberg (BE)), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Feuz, Hans Rudolf, in Mürren (Lauterbrunnen)];
Sigrist, Karl, von Sarnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sigrist, Karl jun.];
von Allmen, Hans Otto, von Lauterbrunnen, in Mürren (Lauterbrunnen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005060740, Registre du commerce Berne, (36)
Salfra Baugewerbe AG, in Lauterbrunnen, CHE-100.583.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 09.12.2020, Publ. 1005042936).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hagmann, Marc Daniel, von Bern, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.