Renseignements sur S.T. Steinbeläge GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de S.T. Steinbeläge GmbH
- S.T. Steinbeläge GmbH a son siège social à Zwingen et est actif. Elle est une Société à responsabilité limitée et est active dans le secteur «Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)».
- La direction de l’entreprise S.T. Steinbeläge GmbH qui a été fondée le 20.01.2023, se compose de une personne.
- Le 14.02.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- S.T. Steinbeläge GmbH est inscrite dans le canton BL sous l’IDI CHE-232.823.567.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.01.2023
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Zwingen
Registre du commerce
BL
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.027.997-6
IDE/TVA
CHE-232.823.567
Secteur
Autres aménagements (y c. aménagement intérieur)
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Arbeiten in den Bereichen Steinbeläge, Sanierungen, Kernbohrungen sowie Gartenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour S.T. Steinbeläge GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005961004, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
S.T. Steinbeläge GmbH, in Zwingen, CHE-232.823.567, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2023, Publ. 1005661239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
D'Aversa, Andrea Johann, von Brislach, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tugran, Serif, italienischer Staatsangehöriger, in Dielsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005661239, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
S.T. Steinbeläge GmbH, in Zwingen, CHE-232.823.567, Kleebodenweg 3, 4222 Zwingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Angebot von Arbeiten in den Bereichen Steinbeläge, Sanierungen, Kernbohrungen sowie Gartenbau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im ln- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
D'Aversa, Andrea Johann, von Brislach, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.