Adresse
c/o Sonja Rykart
Steinrain 11
4663 Aarburg
Renseignements sur Rykart Sägetechnik GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rykart Sägetechnik GmbH
- Rykart Sägetechnik GmbH de Aarburg est active dans le domaine «Commerce avec machines» et est actif.
- La direction de l’entreprise Rykart Sägetechnik GmbH qui a été fondée le 09.09.2010, se compose de une personne.
- Le 10.03.2020, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’IDI inscrite dans le registre du commerce AG est le suivant: CHE-115.976.442.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Aarburg
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.033.234-6
IDE/TVA
CHE-115.976.442
Secteur
Commerce avec machines
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Handel mit Maschinen, Maschinenbestandteilen, Apparaten, Werkzeugen und elektronischen Geräten sowie auch Planung, Konstruktion und Fabrikation in diesen Bereichen; kann Patente und Lizenzen erwerben und verleihen, sich an anderen Unternehmungen der gleichen oder ähnlichen Branche beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- ROHBI Sägetechnik GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rykart Sägetechnik GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004848958, Registre du commerce Argovie, (400)
Rykart Sägetechnik GmbH, in Oftringen, CHE-115.976.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 95 vom 18.05.2018, Publ. 4237475).
Statutenänderung:
24.02.2020.
Sitz neu:
Aarburg.
Domizil neu:
c/o Sonja Rykart, Steinrain 11, 4663 Aarburg.
Numéro de publication: 4237475, Registre du commerce Argovie, (400)
Rykart Sägetechnik GmbH, in Oftringen, CHE-115.976.442, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, Publ. 6034490).
Domizil neu:
Bernstrasse 9, 4665 Oftringen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmerli, Friedrich, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rykart, Sonja, von Starrkirch-Wil und Gontenschwil, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Rykart Giger, Sonja, von Starrkirch-Wil und Gontenschwil, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6034490, Registre du commerce Argovie, (400)
ROHBI Sägetechnik GmbH, in Oftringen, CH-400.4.033.234-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2010, S. 1, Publ. 5813246).
Statutenänderung:
28.01.2011.
Firma neu:
Rykart Sägetechnik GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rykart Giger, Sonja, von Starrkirch-Wil und Gontenschwil, in Aarburg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift];
Zimmerli, Friedrich, von Oftringen, in Oftringen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.