Adresse
c/o PROVIDA Consulting AG
Bahnhofplatz 68
8500 Frauenfeld
Renseignements sur ROKO Invest GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de ROKO Invest GmbH
- ROKO Invest GmbH a son siège social à Frauenfeld, est actif et est active dans le domaine «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction de l’entreprise ROKO Invest GmbH est composée de 2 personnes.
- Tous les changements passés peuvent être affichés sous la rubrique «Notifications» et sauvegardés en format PDF. Le dernier changement dans le registre du commerce a eu lieu le 08.03.2022.
- L’entreprise ROKO Invest GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-103.238.159.
- Entreprises avec la même adresse comme ROKO Invest GmbH: Gemeindienststiftung des Rotary Clubs Frauenfeld, KOMPLET Schweiz GmbH, Provida Consulting AG.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.08.2000
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Frauenfeld
Registre du commerce
TG
Numéro au registre du commerce
CH-280.4.003.705-7
IDE/TVA
CHE-103.238.159
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Schweizer Beteiligungen und Immobilien. Sie kann alle Rechtsgeschäfte eingehen, welche in den Zweck der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Wirtschafts-Treuhand AG | Basel | 12.08.2009 | 17.07.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- August Pohli GmbH
- Pohli August GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour ROKO Invest GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005422492, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ROKO Invest GmbH, in Frauenfeld, CHE-103.238.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2018, Publ. 4318087).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koopmann & Robke Beteiligungs GmbH (HRB 5759), in Wuppertal (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roberg Holding GmbH (HRB 10769), in Wuppertal (DE), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100'000.00.
Numéro de publication: 4318087, Registre du commerce Thurgovie, (440)
August Pohli GmbH, in Frauenfeld, CHE-103.238.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 01.06.2016, Publ. 2863731).
Statutenänderung:
21.06.2018.
Firma neu:
ROKO Invest GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von Schweizer Beteiligungen und Immobilien. Sie kann alle Rechtsgeschäfte eingehen, welche in den Zweck der Gesellschaft fallen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten.
Mitteilungen neu:
Öffentliche Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Sonstige Mitteilungen können durch eingeschriebenen Brief erfolgen.
Numéro de publication: 2863731, Registre du commerce Thurgovie, (440)
August Pohli GmbH, in Frauenfeld, CHE-103.238.159, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2013, Publ. 7098372).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bergmann, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arndt, Michael, von Kradolf-Schönenberg, in Sulgen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.