Renseignements sur Röllin Holzenergie AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Röllin Holzenergie AG
- Röllin Holzenergie AG est active dans le secteur «Autres commerces avec des biens divers» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Näfels.
- Röllin Holzenergie AG a 2 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 03.09.2024.
- L'IDE déclaré est le suivant: CHE-231.733.884.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.11.2019
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Glarus Nord
Registre du commerce
GL
Numéro au registre du commerce
CH-160.3.006.447-9
IDE/TVA
CHE-231.733.884
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Holz, Energieholz und Biomasse, Transport-Dienstleistungen, Aufbereitung und Logistik von Holzenergie und Biomasse sowie Planung, Realisierung und Betrieb von Biomasseanlagen und damit verwandten Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Pfister Treuhand AG | Uster | 08.12.2022 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ATN Audit and Tax Network AG | Zürich | 08.11.2019 | 07.12.2022 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Röllin Holzenergie AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006120343, Registre du commerce Glaris
Röllin Holzenergie AG, in Glarus Nord, CHE-231.733.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 08.12.2022, Publ. 1005623195).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röllin Stettler, Sarah Christina, von Neuheim, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Röllin, Roger Roman, von Neuheim, in Küssnacht am Rigi (Küssnacht (SZ)), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Numéro de publication: HR02-1005623195, Registre du commerce Glaris
Röllin Holzenergie AG, in Glarus Nord, CHE-231.733.884, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2019, Publ. 1004755344).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ATN Audit and Tax Network AG (CHE-104.328.428), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister Treuhand AG (CHE-102.159.072), in Uster, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR01-1004755344, Registre du commerce Glaris, (160)
Röllin Holzenergie AG, in Glarus Nord, CHE-231.733.884, Industriestrasse 4b, 8752 Näfels, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.10.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Holz, Energieholz und Biomasse, Transport-Dienstleistungen, Aufbereitung und Logistik von Holzenergie und Biomasse sowie Planung, Realisierung und Betrieb von Biomasseanlagen und damit verwandten Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Röllin, Roger Roman, von Neuheim, in Wollerau, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Röllin, Wilhelm Josef, von Neuheim, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röllin Stettler, Sarah Christina, von Neuheim, in Wollerau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ATN Audit and Tax Network AG (CHE-104.328.428), in Zürich, Revisionsstelle.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.