Adresse
c/o Swen Tobler
Im Mülichram 10
8344 Bäretswil
Renseignements sur Rocketrade GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rocketrade GmbH
- Rocketrade GmbH avec son siège à Bäretswil est actif. Rocketrade GmbH est active dans le domaine «Autres commerces avec des biens divers».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 09.09.1998.
- Le 09.09.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise Rocketrade GmbH est inscrite sous l’IDI CHE-104.813.853.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.09.1998
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Bäretswil
Registre du commerce
ZH
Numéro au registre du commerce
CH-020.4.019.015-4
IDE/TVA
CHE-104.813.853
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern und Waren aller Art im ln- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den gehandelten Gütern. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit der Verfolgung ihres Zweckes verbunden sind. Die Gesellschaft kann Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Autowatt GmbH
- Autowatt Garage GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rocketrade GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006124619, Registre du commerce Zurich, (20)
Rocketrade GmbH, in Thalwil, CHE-104.813.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272022).
Statutenänderung:
02.08.2024. 03.09.2024.
Sitz neu:
Bäretswil.
Domizil neu:
c/o Swen Tobler, Im Mülichram 10, 8344 Bäretswil. [Die Bestimmung über die Nebenleistungspflichten ist aufgehoben.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Altorfer, Roger, von Brütten, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Swen, von Pfäffikon, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005272022, Registre du commerce Zurich, (20)
Rocketrade GmbH, in Thalwil, CHE-104.813.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2017, S.0, Publ. 3698921).
Domizil neu:
c/o Roger Altorfer, Friedhofstrasse 28, 8800 Thalwil.
Numéro de publication: 3698921, Registre du commerce Zurich, (20)
Autowatt GmbH, in Bäretswil, CHE-104.813.853, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2010, S. 31, Publ. 5947724).
Statutenänderung:
07.08.2017.
Firma neu:
Rocketrade GmbH.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
c/o Roger Altorfer, Rudishaldenstrasse 11A, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Gütern und Waren aller Art im ln- und Ausland sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit den gehandelten Gütern. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im ln- und Ausland errichten sowie Beteiligungen an anderen in- und ausländischen Unternehmen erwerben, halten, verwalten und veräussern. Sie kann ferner Liegenschaften erwerben, belehnen, verwalten und veräussern sowie sämtliche Geschäfte tätigen, welche mit der Verfolgung ihres Zweckes verbunden sind. Die Gesellschaft kann Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tobler, Reto, von Pfäffikon, in Bäretswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobler, Swen, von Pfäffikon, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bäretswil, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung];
Altorfer, Roger, von Brütten, in Thalwil, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.