Renseignements sur Rivières et Aventures Sàrl
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rivières et Aventures Sàrl
- Rivières et Aventures Sàrl avec son siège à Château-d'Oex est actif. Rivières et Aventures Sàrl est active dans le domaine «Autre services dans l'éducation».
- La direction de l’entreprise Rivières et Aventures Sàrl est composée de 2 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 09.01.2006.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.12.2009.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Rivières et Aventures Sàrl.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
09.01.2006
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Château-d'Oex
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.1.045.979-2
IDE/TVA
CHE-112.716.459
Secteur
Autre services dans l'éducation
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Organisation de sports en rivière, de manifestations sportives et autres activités de loisirs.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rivières et Aventures Sàrl
Numéro de publication: 5419706, Registre du commerce Vaud, (550)
Rivières et Aventures Sàrl, à Château-d'Oex, CH-550-1045979-2, organisation de sports en rivière (FOSC du 16.01.2006, p. 16/3195782). Sublet Philippe n'est plus associé et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 10'000 à l'associé-gérant Pernet René, maintenant avec une part de CHF 20'000. Statuts modifiés le 14 décembre 2009.
Nouvelle adresse:
Scierie Isoz, Le Pré, case postale 103, 1660 Château-d'Oex. Le capital de CHF 20'000 est désormais divisé en 20 parts sociales de CHF 1'000, dont Pernet René est titulaire. Pernet René, qui signe maintenant individuellement, cède 4 de ses 20 parts de CHF 1'000 à Roch Christiane, de Château-d'Oex, à Haut-Intyamon, nouvelle associée inscrite sans signature. Pernet René est désormais avec 16 parts de CHF 1'000. Selon déclaration du gérant du 14 décembre 2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numéro de publication: 3195782, Registre du commerce Vaud, (550)
Rivières et Aventures Sàrl, à Château-d'Oex, Gérignoz, c/o Philippe Sublet, CH-550-1045979-2. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
27 décembre 2005.
Bureaux:
Montbovon, en Lauty, c/o René Pernet.
But:
organisation de sports en rivière, de manifestations sportives et autres activités de loisirs.
Capital social entièrement libéré:
CHF 20'000.
Associés-gérants avec signature collective à deux:
Pernet René, de et à Haut-Intyamon, et Sublet Philippe, d'Eschlikon, à Château-d'Oex, chacun avec une part de CHF 10'000.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.