Filiales (2)
Renseignements sur Rheintal Immobilien AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Rheintal Immobilien AG
- Rheintal Immobilien AG à Herisau est une Société anonyme du domaine «Services fiduciaires». Rheintal Immobilien AG est actif.
- Rheintal Immobilien AG a été fondée le 30.05.1994.
- Le 02.06.2023, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Rheintal Immobilien AG est le suivant : CHE-104.326.719.
Direction (4)
les plus récents membres du conseil d'administration
Leonie Mennel,
Maria Fernanda Brito da Silva,
Jennifer Winterstein,
Joachim Wolfgang Winterstein
les plus récents personnes habilitée à signer
Leonie Mennel,
Maria Fernanda Brito da Silva,
Jennifer Winterstein,
Joachim Wolfgang Winterstein
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
30.05.1994
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Herisau
Registre du commerce
AR
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.004.938-7
IDE/TVA
CHE-104.326.719
Secteur
Services fiduciaires
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt Treuhand- und Immobiliengeschäfte aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Firmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten und veräussern, sowie alle Geschäfte eingehen, die dem Geschäftszweck dienlich sind. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, halten und veräussern sowie andere kommerziellen und finanziellen Tätigkeiten ausüben, die mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten.
Organe de révision
Organe de révision précédent (3)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
awit wirtschaftsprüfer AG | Arbon | 04.07.2008 | 21.06.2011 | |
KPMG AG | St. Gallen | 01.07.2004 | 22.08.2005 | |
Asamina Treuhand AG in Liquidation | St. Gallen | <2004 | 30.06.2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Spektrum AG
- Spektrum Finanz AG
- Huber Bedachungen AG, Winterthur
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Rheintal Immobilien AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005759157, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Rheintal Immobilien AG, in Herisau, CHE-104.326.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2019, Publ. 1004785415).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gulan, Melanie, österreichische Staatsangehörige, in Lustenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hobi, Nadia, von Mels, in Goldach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winterstein, Jennifer, von Zürich, in Thal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg];
Winterstein, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheineck];
Brito da Silva, Maria Fernanda, portugiesische Staatsangehörige, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mennel, Leonie, von Diepoldsau, in Lustenau (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004785415, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Rheintal Immobilien AG, in Herisau, CHE-104.326.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3355565).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gulan, Melanie, österreichische Staatsangehörige, in Lustenau (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Fridrich, Melanie, in Fussach (AT)].
Numéro de publication: 3355565, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Rheintal Immobilien AG, in Herisau, CHE-104.326.719, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2016, Publ. 2695535).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winterstein, Jennifer, von Zürich, in Rorschacherberg, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Winterstein, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Rheineck, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Fridrich, Melanie, österreichische Staatsangehörige, in Fussach (AT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.