Renseignements sur Reusser Baugeschäft AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Reusser Baugeschäft AG
- Reusser Baugeschäft AG est actuellement actif et est dans le secteur Bâtiments général. Le siège social se trouve à Homberg b. Thun.
- Il y a 2 personnes actives inscrites dans la direction.
- L’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été modifiée en dernier lieu le 11.03.2009. Toutes les entrées précédentes peuvent être consultées sous «Notifications».
- L’entreprise Reusser Baugeschäft AG est inscrite sous l’IDI CHE-107.223.990.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
04.11.1996
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Homberg
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-092.3.007.243-2
IDE/TVA
CHE-107.223.990
Secteur
Bâtiments général
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Organe de révision
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Unico Treuhand AG | Burgdorf | 18.06.2004 | 10.03.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Reusser Baugeschäft AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4919840, Registre du commerce Berne, (36)
Reusser Baugeschäft AG, in Homberg, CH-092.3.007.243-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2004, S. 3, Publ. 2316228).
Statutenänderung:
30.10.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Baugeschäftes. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage/Sachübernahme im Zusammenhang mit der Gründung vom 16.10.1996 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 246'774.10 und Passiven von CHF 76'608.35 der erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma 'Baugeschäft Ueli Reusser', in Homberg, gemäss Uebernahmebilanz per 31.12.1995 zum Preis von CHF170'165.75 wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 70'165.75 dem Sacheinleger als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2316228, Registre du commerce Berne, (36)
Reusser Baugeschäft AG, in Homberg, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.1966, S. 6943).
Domizil neu:
Dorfstrasse 36, 3622 Homberg [behördliche Umadressierung].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reusser, Ueli, von Heiligenschwendi, in Homberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reusser, Daniel, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franz Wyss, von Alchenstorf und Burgdorf, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reusser, Hans Ulrich, von Heiligenschwendi, in Homberg, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reusser-Grossmann, Katharina, von Heiligenschwendi und Oberried am Brienzersee, in Homberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unico Treuhand AG, in Burgdorf, Revisionsstelle.
Registre du commerce Berne, (36)
Reusser Baugeschäft AG, in Homberg, Dreiligasse 32, 3622 Homberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statuten:
16.10.1996.
Zweck:
Betrieb eines Baugeschäftes. Kann sich an Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Sacheinlage und -übernahme:
Aktiven von Fr.246774.10 und Passiven von Fr.76608.35 der erloschenen, im Handelsregister nicht eingetragen gewesenen Einzelfirma "Baugeschäft Ueli Reusser", in Homberg, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1995 zum Preis von Fr.170165.75, wofür 100 Namenaktien zu Fr.1000 ausgegeben und Fr.70165.75 dem Sacheinleger als Forderung gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an Aktionäre:
Eingeschriebene Briefe oder Übergabe gegen Empfangsbestätigung oder telegrafisch oder Publikation im SHAB.
Eingetragene Personen:
Ueli Reusser, von Heiligenschwendi, in Homberg, Verwaltungsratspräsident, Daniel Reusser, von Heiligenschwendi, in Steffisburg, Verwaltungsratsmitglied, und Hans Ulrich Reusser, von Heiligenschwendi, in Homberg, Verwaltungsratsmitglied, alle drei mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Franz Wyss, von Alchenstorf und Burgdorf, in Burgdorf, Revisor.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.