Renseignements sur Redline SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Redline SA
- Redline SA est actuellement actif et est dans le secteur Agences de voyage et voyagistes. Le siège social se trouve à Airolo.
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 24.02.1997.
- Le 04.07.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- Redline SA est inscrite dans le canton TI sous l’IDI CHE-108.573.174.
Direction (1)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.02.1997
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Airolo
Registre du commerce
TI
Numéro au registre du commerce
CH-506.3.000.166-4
IDE/TVA
CHE-108.573.174
Secteur
Agences de voyage et voyagistes
But (Langue d'origine)
Gestione ed esercizio di un'agenzia per l'organizzazione di viaggi turistici e di linea, tour-operator, trasporto merci e persone in Svizzera e all'estero, servizio riparazioni varie, meccaniche e di carrozzeria, compravendita, importazione ed esportazione pezzi di ricambio, servizio calla neve, nonché ogni altra attività utile al conseguimento dello scopo sociale.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Frigerio Auditing SA | Lugano | 15.03.2017 | 13.05.2019 | |
Fidalto SA | Chiasso | <2004 | 14.03.2017 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Redline SA
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006076117, Registre du commerce Tessin, (501)
Redline SA, in Airolo, CHE-108.573.174, società anonima (Nr. FUSC 81 del 28.04.2021, Pubbl. 1005162940).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Ranzoni, Alessandro, da Alto Malcantone, in Carona (Lugano), vice-presidente, con firma individuale.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Bottinelli, Matteo, da Bissone, in Faido, amministratore unico, con firma individuale [finora: presidente, con firma individuale].
Numéro de publication: HR02-1005162940, Registre du commerce Tessin, (501)
Redline SA, in Airolo, CHE-108.573.174, società anonima (Nr. FUSC 92 del 14.05.2019, Pubbl. 1004629776).
Statuti modificati:
22.04.2021.
Nuove azioni:
100 azioni nominative da CHF 1'000.00 [finora: 100 azioni al portatore da CHF 1'000.00].
Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante pubblicazione nel FUSC.
Nuova limitazione della trasferibilità:
La trasferibilità delle azioni nominative è limitata dallo statuto.
Numéro de publication: HR02-1004629776, Registre du commerce Tessin, (501)
Redline SA, in Airolo, CHE-108.573.174, società anonima (Nr. FUSC 52 del 15.03.2017, p.0, Pubbl. 3405589). Secondo dichiarazione del 08.05.2019 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Frigerio Auditing SA (CHE-101.037.153), in Lugano, ufficio di revisione.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.