Adresse
c/o Leuba + Michel SA
Chemin des Planchettes 1, Vernand
1032 Romanel-sur-Lausanne
Renseignements sur RAM immobilier et participations SA
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de RAM immobilier et participations SA
- RAM immobilier et participations SA a son siège social à Romanel-sur-Lausanne et est actif. Elle est une Société anonyme et est active dans le secteur «Exploitation des autres institutions financières».
- La direction se compose de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 25.06.2021.
- L’entreprise est inscrite dans le registre du commerce du canton VD sous l’IDI CHE-103.601.343.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
11.01.1924
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.070.461-9
IDE/TVA
CHE-103.601.343
Secteur
Exploitation des autres institutions financières
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Gestion d'immeubles; prise de participations dans des sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Dr. Balsiger & Partner AG | Zofingen | 25.06.2021 |
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Blaser Treuhand AG | Bern | 28.03.2011 | 24.06.2021 | |
Fiduciaire Maillard SA | Pully | <2004 | 27.03.2011 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Leuba W., Bois Industriels SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour RAM immobilier et participations SA
Numéro de publication: HR02-1005229343, Registre du commerce Vaud, (550)
RAM immobilier et participations S.A., à Lausanne, CHE-103.601.343 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Servageon André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. Blaser Treuhand AG (CH-035-3032789-1) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Dr. Balsiger & Partner AG (CHE-103.858.209), à Zofingen.
Numéro de publication: 6095268, Registre du commerce Vaud, (550)
RAM immobilier et participations S.A., à Lausanne, CH-550-0070461-9, gestion d'immeubles;
prise de participations dans des sociétés financières, commerciales, industrielles et immobilières (FOSC du 11.02.1999, p. 978). Fiduciaire Maillard S.A. n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Blaser Treuhand AG (CH-035-3032789-1), à Berne.
Registre du commerce Vaud, (550)
RAM immobilier et participations S.A., à L a u s a n n e (FOSC du 25.8.1997, p. 6199).
Nouvelle adresse:
Vernand, chemin des Planchettes 1, chez Leuba + Michel S.A. Roger Servageon n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administrateur Marc Servageon est nommé président et continue à signer collectivement à deux.
Nouvel administrateur avec signature collective à deux:
Eric Michel, de Bönigen, au Mont-sur- Lausanne.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.