Renseignements sur Radsporttage Gippingen GmbH
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Radsporttage Gippingen GmbH
- Radsporttage Gippingen GmbH avec son siège à Gippingen est actif. Radsporttage Gippingen GmbH est active dans le domaine «Services sportifs».
- La direction de l’entreprise Radsporttage Gippingen GmbH est composée de 5 personnes. La fondation de l’entreprise a eu lieu le 20.05.2005.
- L’entreprise a modifié son entrée en dernier lieu le 05.11.2020. Toutes les entrées passées sont disponibles sous «Notifications».
- Le numéro d’identification des entreprises de l’entreprise Radsporttage Gippingen GmbH est le suivant : CHE-112.366.170.
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
20.05.2005
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Leuggern
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.4.026.568-1
IDE/TVA
CHE-112.366.170
Secteur
Services sportifs
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Organisation von Veranstaltungen des Velo-Club Gippingen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
ORGANISATIONS UND TREUHAND AG | Klingnau | 15.09.2009 |
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Radsporttage Gippingen GmbH
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005016043, Registre du commerce Argovie, (400)
Berichtigung des im SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, publizierten TR-Eintrags Nr. 11'583 vom 26.10.2020 Radsporttage Gippingen GmbH, in Leuggern, CHE-112.366.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 29.10.2020, Publ. 1005010939).
Domizil neu:
Stauseestrasse 25, 5316 Gippingen.
Numéro de publication: HR02-1005010939, Registre du commerce Argovie, (400)
Radsporttage Gippingen GmbH, in Leuggern, CHE-112.366.170, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 250 vom 24.12.2009, S.3, Publ. 5413220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, René, von Mägenwil, in Gippingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Philipp, von Tegerfelden, in Gippingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spuler, Erich, von Endingen, in Baden, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erne, André, von Böttstein, in Leuggern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Rennhard, Matthias, von Böttstein, in Laupen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Kurt, von Luzern, in Leuggern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5413220, Registre du commerce Argovie, (400)
Radsporttage Gippingen GmbH, in Leuggern, CH-400.4.026.568-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 2, Publ. 5247206).
Statutenänderung:
30.11.2009.
Domizil neu:
Parkweg 1, 5316 Gippingen.
Zweck neu:
Organisation von Veranstaltungen des Velo-Club Gippingen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Canonica, Marco, von Corticiasca, in Klingnau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Wyss, Kurt, von Luzern, in Leuggern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ming, Claudia, von Basel, in Frick, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Velo-Club Gippingen, in Leuggern, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Spuler, Erich, von Endingen, in Dättwil AG, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erne, André, von Böttstein, in Gippingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauenstein, Philipp, von Tegerfelden, in Gippingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.