Adresse
c/o Punkt.Null Organisationsentwicklung GmbH
Maulbeerstrasse 10
3011 Bern
Renseignements sur Radikale Resilienz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Radikale Resilienz
- Radikale Resilienz avec son siège à Bern est actif. Radikale Resilienz est active dans le domaine «Associations religieuses, politiques ou laïques».
- Il y a 3 personnes actives inscrites dans la direction.
- Le dernier changement dans le registre du commerce a été effectué le 28.01.2021. Vous trouverez tous les changements sous «Notifications».
- Radikale Resilienz est inscrite dans le canton BE sous l’IDI CHE-212.099.905.
- À la même adresse comme Radikale Resilienz il sont inscrits 13 autres entreprises actives Cela comprend: Akzentra GmbH, cross-ING Bern AG, Hansen Druck GmbH.
Direction (3)
les plus récents membres du comité
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
12.08.2020
Forme juridique
Association
Siège social de l'entreprise
Bern
Registre du commerce
BE
Numéro au registre du commerce
CH-036.6.082.369-6
IDE/TVA
CHE-212.099.905
Secteur
Associations religieuses, politiques ou laïques
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Der Verein bietet jungen Menschen und allen Trainingswilligen niederschwellige Angebote zum Trainieren von Resilienz und Reflektion. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Plus de noms d'entreprises
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Souhaitez-vous actualiser la raison sociale de la société? Cliquez ici.Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Radikale Resilienz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005085666, Registre du commerce Berne, (36)
Radikale Resilienz, in Bern, CHE-212.099.905, Verein (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2020, Publ. 1004958647).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Espinoza, Noel, von Wimmis, in Bern, Co-Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Heggli, Anja, von Rothenburg, in Bern, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Espinoza, Franziska, von Wimmis, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gfeller, Stefanie, von Vechigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mommartz, Amir, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Lienhart Wild, Margrit, von St. Gallen, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Neuhaus, Patrik, von Hasle bei Burgdorf, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004958647, Registre du commerce Berne, (36)
Radikale Resilienz, in Bern, CHE-212.099.905, c/o Punkt.Null Organisationsentwicklung GmbH, Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
04.07.2020.
Zweck:
Der Verein bietet jungen Menschen und allen Trainingswilligen niederschwellige Angebote zum Trainieren von Resilienz und Reflektion. Der Verein verfolgt keine kommerziellen Zwecke und erstrebt keinen Gewinn.
Mittel:
Mittel: Beiträge von Teilnehmer/-innen, Erträge aus Veranstaltungen und Dienstleistungen, Stiftungsbeiträge, Spenden, Schenkungen und Zuwendungen aller Art.
Eingetragene Personen:
Espinoza, Noel, von Wimmis, in Bern, Co-Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Heggli, Anja, von Rothenburg, in Bern, Co-Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Espinoza, Franziska, von Wimmis, in Bern, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Gfeller, Stefanie, von Vechigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.