Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Quietus Holding AG in Liquidation
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
10.12.2002
Radiation du registre du commerce
15.04.2016
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Zug
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-020.3.026.360-7
IDE/TVA
CHE-109.863.261
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Erwerb, dauernde Verwaltung sowie Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen im In- und Ausland, die hauptsächlich den Betrieb von Effektenhandels-, Bank- und Vermögensverwaltungsgeschäften bezwecken.
Organe de révision
Organe de révision précédent (2)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
Juris Treuhand AG | Zug | 11.01.2012 | 14.04.2016 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Zürich | <2004 | 10.01.2012 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Quietus Holding AG
- NZB Holding AG
- NZB Holding
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Quietus Holding AG in Liquidation
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2781493, Registre du commerce Zoug, (170)
Quietus Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-109.863.261, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7149412). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 7149412, Registre du commerce Zoug, (170)
Quietus Holding AG, in Zug, CH-020.3.026.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6712242).
Firma neu:
Quietus Holding AG in Liquidation.
Aktien neu:
12'445 Namenaktien zu CHF 36.00. [bisher: 12'445 vinkulierte Namenaktien zu CHF 36.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 28.02.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Schwendi im Weisstannental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gut, Frank, von Zürich und Uetikon am See, in Uetikon am See, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6712242, Registre du commerce Zoug, (170)
NZB Holding AG, bisher in Zürich, CH-020.3.026.360-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 21.03.2012, S. 0, Publ. 6603368).
Gründungsstatuten:
25.11.2002.
Statutenänderung:
20.04.2012.
Firma neu:
Quietus Holding AG.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Industriestrasse 47, 6300 Zug. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunger, Patrick, von Safien, in St. Gallen, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Windholz, Ralph, von Büron und Pfaffnau, in Unterägeri, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schildknecht, Markus, von Teufen AR, in Schwendi im Weisstannental, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Maienfeld].