Adresse
chemin des Vernes 3
1032 Romanel-sur-Lausanne
Renseignements sur Quatri S.à r.l.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Quatri S.à r.l.
- Quatri S.à r.l. avec son siège à Romanel-sur-Lausanne est actif. Quatri S.à r.l. est active dans le domaine «Services de publicité».
- La direction se compose de une personne. L'entreprise a été fondée le 05.04.1995.
- Le 23.02.2011, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise est inscrite au registre du commerce sous l’IDI Quatri S.à r.l..
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
05.04.1995
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
Romanel-sur-Lausanne
Registre du commerce
VD
Numéro au registre du commerce
CH-550.0.091.573-7
IDE/TVA
CHE-108.267.659
Secteur
Services de publicité
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Opérations de marketing, publicité et fourniture technique en relation avec toute manifestation sportive.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Quatri Sàrl
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Quatri S.à r.l.
Numéro de publication: 6046934, Registre du commerce Vaud, (550)
Quatri S.à r.l., à Romanel-sur-Lausanne, CH-550-0091573-7, opérations de marketing, publicité et fourniture technique en relation avec toute manifestation sportive (FOSC du 25.02.2009, p. 21/4898608). Statuts modifiés le 14 février 2011. Le capital social de CHF 20'000 est désormais divisé en 200 parts sociales de CHF 100 dont Delapierre Jacky est seul titulaire.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 14 février 2011, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Numéro de publication: 4898608, Registre du commerce Vaud, (550)
Quatri S.à r.l., à Romanel-sur-Lausanne, CH-550-0091573-7, opérations de marketing, publicité et fourniture technique en relation avec toute manifestation sportive (FOSC du 17.10.2000, p. 7092).
Nouveau domicile:
chemin des Vernes 3, 1032 Romanel-s-Lausanne.
Registre du commerce Vaud, (550)
Quatri S. à r. l., à R o m a n e l - s u r - L a u s a n n e , marketing, publicité en ralation avec tout manifestation sportive (FOSC du 19.04.1995, p. 2127). Statuts modifiés le 27.12.1999. Jacques Frieden, qui n'est plus associé-gérant et dont la signature est radiée, cède sa part de CHF 10 000 à l'associé-gérant Jacky Delapierre, lequel signe désormais individuellement, et dont la part est portée de CHF 10 000 à CHF 20 000.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.