Adresse
Boulevard des Eplatures 42
2300 La Chaux-de-Fonds
Renseignements sur PX Précimet S.A.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusRenseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de PX Précimet S.A.
- PX Précimet S.A. est active dans le secteur «Fabrication et traitement du fer et de l'acier» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à La Chaux-de-Fonds.
- L’entreprise a été fondée le 27.09.1983.
- Le 23.01.2024, l’entrée dans le registre du commerce de l’entreprise a été changée en dernier lieu. Sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L’entreprise PX Précimet S.A. est inscrite sous l’IDI CHE-107.358.816.
- Il y a 8 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: Fondation de prévoyance PX Group, Global Ecosystem Impact Foundation (GEIF), PX Dental S.A..
Direction (10)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Lise Christelle Tissot Jendly,
Sylvain Chave,
Michel Generelli,
Peter Karl Kaufmann,
Roger Matthey-Junod
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
27.09.1983
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
La Chaux-de-Fonds
Registre du commerce
NE
Numéro au registre du commerce
CH-645.1.000.642-3
IDE/TVA
CHE-107.358.816
Secteur
Fabrication et traitement du fer et de l'acier
But Personnalisez le but social en quelques clics.
Achat, vente et apprêtage industriel de tous semi-produits en alliages cuivreux, ferreux, titane, tantale et autres métaux vils; acquérir tout immeubles nécessaires à la réalisation de son but.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
FDA Fiduciaire S.A. | Val-de-Ruz | 16.10.2008 |
Organe de révision précédent (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Neuchâtel | <2004 | 15.10.2008 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- PX Précimet SA
- Précimet SA
- Etimet SA
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour PX Précimet S.A.
Numéro de publication: HR02-1005942097, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
PX Précimet S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-107.358.816 (FOSC du 26.10.2022, p. 0/1005591663). La procuration de Gomes De Bastos Mario est radiée.
Numéro de publication: HR02-1005591663, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
PX Précimet S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-107.358.816 (FOSC du 10.06.2021, p. 0/1005213569). La procuration de Reymond Yves Christian est radiée. Procuration collective à deux a été conférée à Gomes De Bastos Mario, du Portugal, à La Chaux-de-Fonds.
Numéro de publication: HR02-1005213569, Registre du commerce Neuchâtel, (645)
PX Précimet S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-107.358.816 (FOSC du 15.01.2021, p. 0/1005075534). Les procurations de Bregieiro da Silva Hugo José et de Castro Antonio sont radiées.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.